Entreprise : THIERRY SORRENTINO ET LAURENE CHASSON - SIREN 322 566 571
Identité
Dénomination
THIERRY SORRENTINO ET LAURENE CHASSON
SIREN (siège)
322 566 571
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1981
Début d’activité
23/07/1981
Date de fin de la personne morale
08/09/2031
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
116 BD DU COMTE D'ORANGE 84260 SARRIANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SORRENTINO THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Monteux
Nom, Prénom(s)
CHASSON LAURENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Gordes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/07/1981
Siret
32256657100020
Nom commercial
OFFICE NOTARIAL
Enseigne
SCP JEAN-PAUL SORRENTINO
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession de notaire
Adresse
116 BD DU COMTE D'ORANGE
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SARRIANS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/11/2020
Siret
32256657100038
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
2467 AVENUE-MAJORAL-JOUVE
84810 , AUBIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1981
Siret
32256657100012
Code APE
741A
Adresse
171 BD ALBIN DURAND
84260 , SARRIANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
796
Date d'ajout
03/03/2000
Description
Anciens gérants : Bigonnet Michel et mme grand à compter du 19 décembre 1985 et du 16 juin 1992 ancien siège : 171 boulevard Albin Durand à Sarrians (84260) Nouveau : 116 boulevard du comte d'orange à Sarrians (84260) à compter du 08 mai 1999 journal : Le comtadin du 21 mai 1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).