Entreprise : SCEA DES 3 B - SIREN 322 491 200
Identité
Dénomination
SCEA DES 3 B
SIREN (siège)
322 491 200
Date d'immatriculation au RNE
17/09/1981
Date de fin de la personne morale
23/10/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
112214.69 EUR
Adresse du siège
FERME DE VINET 02330 DHUYS ET MORIN-EN-BRIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLAMBERT OLIVIER , JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Taissy
Dénomination
PYCOQ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Souplet-Sur-Py
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/08/2006
Siret
32249120000026
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation et gestion de biens agricoles.
Adresse
FERME DE VINET
02330 , DHUYS ET MORIN-EN-BRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Celle-sous-Montmirail
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1981
Siret
32249120000018
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de volailles
Adresse
73000 , SONNAZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MRS BERNARD BASSET BUFFET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Radiation. Fusion Absorption par PYCOQ le 22-06-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/2006
Description
Transfert de siège & ets principal dans le ressort : Transfert du siège & de l'établissement principal de SONNAZ (73000) Sonnaz le Bas,exploité du 15.9. 1981 au 20.8.2006, à LA CELLE SOUS MONTMIRAIL (02540) Ferme de Vinet, à compter du 21.08.2006.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/2006
Description
Dépôt acte transfert siège social : Dépôt de l'acte de transfert au greffe du tribunal de commerce de SOISSONS effectué le 24.10.2006 N° 261348.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/2006
Description
Textes libres : JAL de transfert: L'AISNE NOUVELLE du 9.9.2006 Dépôt de l'acte primitif au greffe du Tribunal de commerce de CHAMBERY le 17.9.1981.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).