Entreprise : ORION SOCIETE CIVILE - SIREN 322 480 732
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2023)
Dénomination
ORION SOCIETE CIVILE
SIREN (siège)
322 480 732
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1996
Date de fin de la personne morale
19/06/2110
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
59 RUE DESNOUETTES 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Faure MIREILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
St Martin Vesubie
Nom, Prénom(s)
Faure ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Faure CECILE
Nom d'usage
Emery
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Saint-Étienne-Vallée-Française
Nom, Prénom(s)
Faure PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Orsay
Dénomination
SOCIETE CIVILE MEGALA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/12/1982
Siret
32248073200013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et gestion de son patrimoine immobilier et mobilier, propriété, mise en valeur, exploitation par bail, location des immeubles sociaux.
Adresse
59 RUE 59 rue Desnouettes
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1996D0156226
Date d'ajout
17/11/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 12-10-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1996D0156221
Date d'ajout
17/11/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 12-10-2023, JOURNAL PUBLICATEUR : Actu-Juridique.fr DU : 23-10-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
33947
Date d'ajout
20/06/1996
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE EN NOM COLLECTIF SE TRANSFORME EN SOCIETE CIVILE A COMPTER DU 15/04/1996 RADIATION DU 20/06/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).