Entreprise : CTRE INTERPRO DOCU INFORMATION LAITIERES - SIREN 322 397 647
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2020)
Dénomination
CTRE INTERPRO DOCU INFORMATION LAITIERES
Sigle
CIDIL
SIREN (siège)
322 397 647
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1981
Date de fin de la personne morale
13/08/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
42 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIRIEAU BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
LES BROUZILS
Nom, Prénom(s)
MARQUET LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER REGIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Montchevrel
Nom, Prénom(s)
BRICHART HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Commune de résidence
Eparcy
Nom, Prénom(s)
REYDEL JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Paris CEDEX 08
Nom, Prénom(s)
COUGOULIC ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE BARON PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Nom, Prénom(s)
MORELON LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUCROCQ BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Pende
Nom, Prénom(s)
CHARGE DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
LOIREAUXENCE
Nom, Prénom(s)
PETAIN GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Pagny les Goin
Nom, Prénom(s)
LABORDE CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Saverdun
Nom, Prénom(s)
DAVION JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Matha
Nom, Prénom(s)
TROALEN ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
FEDERATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE LAITIERE-FNIL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CENTRE NATIONALE INTERPROFESSIONNEL DE L'ECONOMIE LAITIERE-CNIEL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT-FNPL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FEDERATION NATIONALE DES COOPERATIVES LAITIERES-FNCL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET SALUSTRO-REYDEL SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris CEDEX 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1998
Siret
32239764700056
Code APE
744B
Adresse
5 RUE JEAN BALDASSINI
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/06/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32239764700064
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROMOTION SOUS TOUTES SES FORMES DU SECTEUR AGRICOLE EN GENERAL ET PLUS PARTICULIEREMENT DU SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE ET DU SECTEUR LAITIER DU LAIT ET DE L'ENSEMBLE DE PRODUITS DERIVES
Adresse
42 RUE 42 rue de Châteaudun
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/1986
Siret
32239764700031
Code APE
741G
Adresse
27 RUE DE LA PROCESSION
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
32239764700049
Code APE
741G
Adresse
34 RUE DE SAINT PETERSBOURG
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1981B07226107
Date d'ajout
20/02/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32
Date d'ajout
23/02/2009
Description
actionnaire unique : CNIEL 42 rue de Châteaudun 75314 Paris cedex 09 association inscrite à la préfecture de Police de Paris sous le n° 74/000489
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
23/02/2009
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 17-06-2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).