Entreprise : TRANS-MAN - SIREN 322 376 229
Identité
Dénomination
TRANS-MAN
SIREN (siège)
322 376 229
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1990
Date de fin de la personne morale
06/02/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
107800 EUR
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE 69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLAGEMAN WILLEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Ha Venlo
Nom, Prénom(s)
PENNEQUIN JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PERROT JEAN-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/07/1981
Siret
32237622900033
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La location, l'achat et la vente de tout matériel. Le transport de tous matériels et marchandises, les transports spéciaux de masse indivisible
Adresse
Zone Artisanale
69560 , Saint-Romain-en-Gal - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/03/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1989
Siret
32237622900025
Code APE
602M
Adresse
2 RUE D AVIGNON PORT E HERRIOT
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORT EDOUARD HERRIOT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/020123
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/020138
Date d'ajout
04/04/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 04/04/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/000947
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F16/011566
Date d'ajout
23/02/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/02/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame GIMET Muriel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/024406
Date d'ajout
28/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/07/2009 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F09/010248
Date d'ajout
17/03/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/03/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur DUCHESNE Bruno, Juge commissaire suppléant : Monsieur FLEUR Bernard, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître NANTERME 1 PLACE SAINT NIZIER 69001 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/01/2009
Numéro d'observation
F03/015180
Date d'ajout
15/05/2003
Description
Fusion-absorption de la société STMI SAS, Zone Industriel et Portuaire 69560 ST ROMAIN EN GAL, 392 855 748 RCS LYON, suivant assemblée du 31/03/2003, avec effet rétroactif au 01/01/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société déjà constituée transfère son siège social de "Le Champ du Geai" 42400 SAINT CHAMOND à Port Edouard Herriot Rue d'Avignon n°2 69007 LYON à compter du 15/12/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 06/05/92 - Transfert du siège social et de l'établissement principal de LYON 69007 Port Edouard Herriot 2 Rue d'Avignon à SAINT ROMAIN EN GAL 69560 Zone Artisanale à compter du 23/03/92
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).