Entreprise : CUMA DU PLANTAUREL - SIREN 322 303 959
Identité
Dénomination
CUMA DU PLANTAUREL
SIREN (siège)
322 303 959
Date d'immatriculation au RNE
19/08/1981
Début d’activité
13/11/1978
Date de fin de la personne morale
18/08/2031
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Achat et utilisation de matériel agricole à l'usage exclusif de ses membres
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
20152 EUR
Adresse du siège
CENTRE MEDICO SOCIAL 09290 LE MAS D'AZIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARAUD ROLAND , JOSPEH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Le Mas-d'Azil
Nom, Prénom(s)
DELMAS CHRISTOPHE , NOEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Camarade
Nom, Prénom(s)
DUPUY DAVID , JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Clermont
Nom, Prénom(s)
EYCHENNE JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Le Mas-d'Azil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/1978
Siret
32230395900017
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Achat et utilisation de matériel agricole à l'usage exclusif de ses membres
Autres Activités
Achat et utilisation de matériel agricole à l'usage exclusif de ses membres
Adresse
CENTRE MEDICO SOCIAL
09290 , LE MAS D'AZIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/08/1981
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION "TERRES D'ARIEGE" A COMPTER DU 12.05.92 : CHANGEMENT DE PRESIDENT (ANCIEN : SUPERY JEAN-MARC) ANNONCE LEGALE "TERRES D'ARIEGE" DU 24.07.92 Mention du 06/12/2001 : ANCIEN PRESIDENT : MR EYCHENNE FRANCIS ANCIEN VICE-PRESIDENT : DE GRENIER ROGER ANCIEN SECRETAIRE : MR BOURIANNE CLAUDE A compter du : 26/06/2001 Annonce légale : TERRES D'ARIEGE DU 12/10/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).