Entreprise : SOCIETE DASRAS - SIREN 322 162 967
Identité
Dénomination
SOCIETE DASRAS
SIREN (siège)
322 162 967
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1981
Début d’activité
01/06/1981
Date de fin de la personne morale
26/08/2031
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fabrique de meubles, copies d'anciens meubles, menuiserie générale, travail du bois.
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
Z A DU MOULIN 53230 MERAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNIN MARIE-THERESE
Nom d'usage
DASRAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Méral
Nom, Prénom(s)
DASRAS BERNARD
Nom d'usage
DASRAS
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Méral
Nom, Prénom(s)
TURPEAU PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
FITECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1981
Siret
32216296700028
Enseigne
SARL ETS DASRAS & FILS
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrique de meubles, copies d'anciens meubles, menuiserie générale, travail du bois.
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
Z A DU MOULIN
53230 , MERAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10752
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Clôture pour insuffisance d'actifs suivant jugement en date du 08/11/2023. Disparition.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7110
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Changement de mandataire-liquidateur Suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LAVAL en date du 09/10/2020 désignation de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES – 7 rue de Paradis – 53000 LAVAL en tant que Liquidateur Judiciaire en lieu et place de la SELARL GUILLAUME LEMERCIER Date d'effet : 09/10/2020
Numéro d'observation
6377
Date d'ajout
22/12/2017
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ Par jugement en date du 14/12/2017, le Tribunal de Commerce de LAVAL a arrêté un plan de cession au profit de : COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS DE CRAON - 1 RUE BUCHENBERG - Z.A. DE VILLENEUVE - 53400 CRAON ET SOCIETE FD S.A.S - Z.A DU MOULIN - 53230 MERAL SUR LA PROCEDURE SOCIETE DASRAS (SAS), Date d'effet : 14/12/2017
Numéro d'observation
5582
Date d'ajout
15/11/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 08/11/2017, le Tribunal de Commerce de LAVAL a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 14.12.2017. Date d'effet : 08/11/2017
Numéro d'observation
5032
Date d'ajout
13/10/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 11/10/2017, le Tribunal de Commerce de LAVAL a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 1 mois de la SAS SOCIETE DASRAS. Date d'effet : 11/10/2017
Numéro d'observation
4666
Date d'ajout
21/09/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 13/09/2017, le Tribunal de Commerce de LAVAL a ordonné le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 11.10.2017. Date d'effet : 13/09/2017
Numéro d'observation
3126
Date d'ajout
15/06/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 14/06/2017, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre SOCIETE DASRAS (SAS) sous le numéro 4154858, et a désigné : Juge-commissaire : Mr Guy ROZEL / Liquidateur : SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 7, rue de Paradis - 53000 LAVAL / Administrateur judiciaire : SELARL AJIRE - Me Erwan MERLY - 6 Cours Raphael Bient - 35000 RENNES avec une mission d'assistance. A fixé au 13/06/2017 la date de cessation des paiements. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité de 3 mois. Date d'effet : 14/06/2017
Numéro d'observation
1705
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/03/2015 Journal d'annonces légales : Haut Anjou du 17/04/2015
Numéro d'observation
1705
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/03/2015 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
332
Date d'ajout
23/01/2015
Description
Adoption d'un plan de redressement Suivant jugement en date du 14/01/2015, le Tribunal de Commerce de LAVAL a arrêté le plan de continuation avec apurement du passif et à désigné SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Durée du plan : 10 ans Date d'effet : 14/01/2015
Numéro d'observation
4342
Date d'ajout
22/10/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 22/10/2014, le Tribunal de Commerce DE LAVAL a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 3 mois Date d'effet : 22/10/2014
Numéro d'observation
2724
Date d'ajout
04/07/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 25/06/2014, le Tribunal de Commerce de LAVAL a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 4 mois. Date d'effet : 25/06/2014
Numéro d'observation
1465
Date d'ajout
07/04/2014
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 02/04/2014, le Tribunal de Commerce de LAVAL a decidé la poursuite de la période d'observation dans la procédure SOCIETE DASRAS (SAS) pour une durée de 3 mois. Date d'effet : 02/04/2014
Numéro d'observation
539
Date d'ajout
06/02/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 05/02/2014, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SOCIETE DASRAS (SAS) sous le numéro 4154223, et a désigné : Juge-commissaire : Mme Martine LARUAZ / Administrateur judiciaire : MAITRE GAUTIER SOPHIE - 111, Boulevard de Lattre de Tassigny - 35000 RENNES avec une mission d'assistance / Mandataire Judiciaire : SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 31, allée du Vieux Saint Louis - 53000 LAVAL et a a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 05/02/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
03 2014-02-05 OUV. PROCEDURE REDRESSEMENT JUD. SIMPL. 2014-03-27 GREFFE TC DE LAVAL GREFFE TC DE LAVAL MAITRE LEMERCIER,28 2017-06-14 OUVERTURE PROCEDURE LIQU. JUDICIAIRE 2017-07-03 GREFFE TC DE LAVAL GREFFE TC DE LAVAL MAITRE LEMERCIER,99 2015-01-14 ADOPTION PLAN DE REDRESSEMENT 2015-02-05 GREFFE TC DE LAVAL GREFFE TC DE LAVAL MAITRE LEMERCIER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).