Entreprise : GFA DU BOIS SABOT - SIREN 322 067 638
Identité
Dénomination
GFA DU BOIS SABOT
SIREN (siège)
322 067 638
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1981
Début d’activité
22/04/1981
Date de fin de la personne morale
23/07/2080
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
306422.52 EUR
Adresse du siège
3 Le Bois Sabot 79150 Saint Maurice Étusson FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Maurice-la-Fougereuse
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CESBRON JEAN , CLAUDE , MARIE , MAURICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Saint Maurice Étusson
Nom, Prénom(s)
PINTAULT JOSSELINE , ALBERTINE
Nom d'usage
CESBRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Saint Maurice Étusson
Nom, Prénom(s)
TOMAS ANNE-MARIE
Nom d'usage
CESBRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
CESBRON Valérie , Marie , Jocelyne
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CESBRON Stéphanie , Nathalie , Claudine
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
CESBRON Frédéric , Joseph , Maurice
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Seyssinet-Pariset
Nom, Prénom(s)
CESBRON-MONTAIGNE Mona , Francine , Annie
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2008
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
CESBRON-MONTAIGNE Cléo , Jeanne , Herveline
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2011
Commune de résidence
Talence
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/04/1981
Siret
32206763800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Autres Activités
La propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Adresse
3 Le Bois Sabot
79150 , Saint Maurice Étusson - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Maurice-la-Fougereuse
Données validées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Bressuire statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Niort par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 870 000.00 FRF nouveau montant : 285 079.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).