Entreprise : SA BERNARD FRANCIS - SIREN 322 032 962
Identité
(Entreprise radiée le 22/03/2021)
Dénomination
SA BERNARD FRANCIS
SIREN (siège)
322 032 962
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1981
Date de fin de la personne morale
28/07/2079
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
Z I LE BOIS IMBERT 85280 LA FERRIERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I LE BOIS IMBERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RETIERE THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CARQUAUD FREDERIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Juire-Champgillon
Nom, Prénom(s)
BARREAU CLAUDIE
Nom d'usage
CARQUAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Saint-Juire-Champgillon
Dénomination
L.M.R. AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
BERNARD ASSOCIES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Ferrière
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1981
Siret
32203296200035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
entreprise de chauffage sanitaire, électricité, quincaillerie
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
zone industrielle le Bois Imbert
85280 , La Ferrière - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I LE BOIS IMBERT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/01/1995
Siret
32203296200043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
électricité chauffage sanitaire
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
39 AV MONSEIGNEUR BATIOT
85110 , CHANTONNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Radiation. Fusion Absorption par LA SOCIETE BERNARS ASSOCIES au 27-11-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
29/07/1981
Description
Historique des observations depuis le 29/07/1981 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SE- MAINE. FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 49 000 FRS A MR BERNARD FRANCIS RCS LA ROCHE SUR YON B 313 797 094, RADIE LE 29.07.1981. ACQUISITION DE L'ACTIVITE QUINCAILLERIE DES CON- SORTS BERNARD A/C DU 01.05.1981. MOD DU 25.11.1983. LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL MODIFICATION DU 14.12.1988 - CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE DE L'ETS SECONDAIRE SIS 6 RUE DE LA CHAPELLE (85) LA FERRIERE A CPTER DU 8.10.1988 VENTE DU FONDS A LA SARL MILL'IDEES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).