Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS DE SUCE ET ENVIRONS - SIREN 322 017 658
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES MARAIS DE SUCE ET ENVIRONS
SIREN (siège)
322 017 658
Date d'immatriculation au RNE
22/06/1981
Début d’activité
01/06/2015
Date de fin de la personne morale
21/06/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
la propriété et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et généralement toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
125770.44 EUR
Adresse du siège
9 RUE ALFRED BARBARRE 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEMYTTENAERE BERNADETTE
Nom d'usage
HOLLEBECQ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1936
Commune de résidence
Guignicourt
Nom, Prénom(s)
HOLLEBECQ FRANCOIS , HENRI , GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Merfy
Nom, Prénom(s)
HOLLEBECQ AGNES , MONIQUE , DANIELLE
Nom d'usage
STADNICKI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
HOLLEBECQ HUBERT , MICHEL , GHISLAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Helesmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
32201765800020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
la propriété et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et généralement toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Autres Activités
la propriété et l'administration de tous immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et généralement toutes opérations pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.
Adresse
9 RUE ALFRED BARBARRE
02190 , VILLENEUVE-SUR-AISNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1980
Siret
32201765800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
02190 , JUVINCOURT-ET-DAMARY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
JUVINCOURT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Prorogation de la durée de la société de 30 ans à compter du 20/06/2010, soit jusqu'au 21/06/2041.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
22/07/2015
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de JUVINCOURT ET DAMARY (02190) exploité du 27/12/80 au 31/05/15 à GUIGNICOURT (02190) 9 rue Alfred Barbarre à compter du 01/06/15.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/11/2006
Description
--- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 18.03.04, TRANSFORMATION DU GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL SOUS SA NOUVELLE FORME QUI EST DEVENU LE SUIVANT : LA PROPRIETE ET L'ADMINISTRATIONDE TOUS LES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE OU AUTRE COMPOSANT SON PATRIMOINE L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 27.10.06 - DATE D'EFFET : 18/03/2004
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/01/2006
Description
--- CHANGEMENT DE GERANT A COMPTER DU 19.10.05, NOMINATION DE MME DEMYTTENAERE EPOUSE RAOUL HOLLEBECQ EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE M. RAOUL HOLLEBECQ, GERANT DECEDE PICARDIE LA GAZETTE DU04.01.06 - DATE D'EFFET : 19/10/2005
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 825 000.00 FRF nouveau montant : 125 770.44 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/06/1981
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 335 le 17/06/1981 --- Publicité au Journal : L'AGRICULTEUR DE L'AISNE --- Parution a u Journal le 29/05/1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).