Entreprise : CUMA DE CHENERAILLES - SIREN 321 851 339
Identité
Dénomination
CUMA DE CHENERAILLES
SIREN (siège)
321 851 339
Date d'immatriculation au RNE
01/06/1981
Début d’activité
01/06/1981
Date de fin de la personne morale
31/05/2031
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de ses associés de matériels, machines, équipements agricoles, d'immeubles, d'ateliers et équipements destinés à la remise l'entretien et réparation de matériels et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
8537.14 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 23130 CHENERAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALHERITIERE SEBASTIEN
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Peyrat-la-Noniere
Nom, Prénom(s)
BARACHY LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Issoudun Letrieix
Nom, Prénom(s)
BATTU PASCAL , PHILIPPE , LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
SAINT MEDARD LA ROCHETTE
Nom, Prénom(s)
BOIRON THIERRY
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Puy-Malsignat
Nom, Prénom(s)
BOUGEROL PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Saint-Chabrais
Nom, Prénom(s)
DUCOURTHIAL MICHEL
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Saint-Chabrais
Nom, Prénom(s)
GLOMOT LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Saint-Pardoux-les-Cards
Nom, Prénom(s)
MORRAUD FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Saint-Pardoux-les-Cards
Nom, Prénom(s)
MOTTE FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Issoudun Letrieix
Nom, Prénom(s)
PERRIER SEBASTIEN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Vigeville
Nom, Prénom(s)
WILLE RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Chénérailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1981
Siret
32185133900010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de ses associés de matériels, machines, équipements agricoles, d'immeubles, d'ateliers et équipements destinés à la remise l'entretien et réparation de matériels et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées
Adresse
MAIRIE
23130 , CHENERAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1149
Date d'ajout
05/10/2000
Description
ANCIEN PRESIDENT : MR DE LAMBERTERIE ANCIEN VICE PRESIDENT : MR GAUMER VINCENT ANCIEN VICE PRESIDENT : MR BOUDART MAURICE ANCIEN SECRETAIRE : MR PETIT SERGE ANCIEN TRESORIER : MR PARRY RENE NOUVEAU PRESIDENT : MR PERRIER JEAN MARIE NOUVEAU VICE PRESIDENT : MR DEGROOTE DANIEL - MR BARACHY DANIEL NOUVEAU TRESORIER : MR GLOMOT LAURENT NOUVEAU SECRETAIRE : MR BATTU PASCAL A COMPTER DU 23 MARS 1999
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 56 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 537.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).