Entreprise : SOC DE MARCO & FILS - SIREN 321 607 848
Identité
(Entreprise radiée le 18/02/2020)
Dénomination
SOC DE MARCO & FILS
SIREN (siège)
321 607 848
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1981
Date de fin de la personne morale
04/05/2031
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
144000 EUR
Adresse du siège
CHE DE CAZEAUX 47200 MARMANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLARD CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Foulayronnes
Nom, Prénom(s)
MARTIN MARC , NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
CECHIA DOMINIQUE , BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Clairac
Nom, Prénom(s)
HALLARD FRANCOIS , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Lescar
Nom, Prénom(s)
CARRIE ALAIN , SYLVAIN , RAPHAEL
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Port Sainte-Foy Et Ponchapt
Dénomination
STE ALIOS CONSEIL MIDI-PYRENEES EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Balma
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/07/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1981
Siret
32160784800017
Code APE
515L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Négoce et courtage de grains semence paillés fourrages, commerce transports et livraison de tous produits agricoles exploitation de tous services de transports et camionnages - l'activité de conseil et de services aux exploitants agricoles
Adresse
CHE Chemin de Cazaux - Z.I.
47200 , Marmande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1988
Siret
32160784800033
Code APE
515L
Adresse
BERNEGE
47110 , LE TEMPLE-SUR-LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
32160784800025
Code APE
515L
Adresse
103 AV JEAN JAURES
47200 , MARMANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1655
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Radiation du RCS le 18/02/2020 avec effet au 18/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1671
Date d'ajout
13/09/2007
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 27/07/2007 décision de l'associé unique en date du 27/07/2007 dénomination de l'associé unique : Sas de Marco (anciennement Immosud)(Rcs Marmande 438-989-725) journal d'annonces légales : La vie économique du 01/08/2007 et du 22/08/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 321 607 848 00017 CODE APE-NAF 515L Commerce de gros de produits chimiques
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).