Entreprise : SCI GUIBER - SIREN 321 579 591
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2017)
Dénomination
SCI GUIBER
SIREN (siège)
321 579 591
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2001
Date de fin de la personne morale
06/06/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA MALADRIE 22960 PLEDRAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERANGER MICKAEL , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
GUILLOSSOU JEAN-YVES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Plédran
Nom, Prénom(s)
BERANGER DANIEL , ALAIN , RAYMOND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Quessoy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/1978
Siret
32157959100017
Code APE
702C
Adresse
9 RUE CHARLES COULOMB
22950 , TREGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/03/1978
Siret
32157959100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles ou l'acquisition de tous terrains en vue de la construction d'immeubles.
Adresse
1 RUE 1 rue de la Maladrie
22960 , Plédran - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4969
Date d'ajout
23/06/2017
Description
Radiation du RCS le 23/06/2017 avec effet au 21/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1789
Date d'ajout
24/02/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/04/2017 Liquidateur : BERANGER Mickaël, Jean-François Le siège de la liquidation est fixé à : 1 rue de la Maladrie 22960 Plédran Journal d'annonces légales : LE TREGOR en date du 15/09/2016
Numéro d'observation
2115
Date d'ajout
17/06/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE TREGUEUX 22950, 9 RUE CHARLES COULOMB A PLEDRAN 22960, 1 RUE DE LA MALADRIE Date d'effet : 10/05/2004
Numéro d'observation
1812
Date d'ajout
07/06/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS,SOIT UN CAPITAL PORTE DE 9 000 FRS A 1 372,04 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 1 372,04 EUROS A 1 800 EUROS. Date d'effet : 28/04/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).