Entreprise : CUMA DE L OUETTE - SIREN 321 512 832
Identité
Dénomination
CUMA DE L OUETTE
Sigle
CUMA DE L'OUETTE
SIREN (siège)
321 512 832
Date d'immatriculation au RNE
27/05/1981
Début d’activité
23/03/1981
Date de fin de la personne morale
26/05/2080
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
Utilisation de matériels agricoles en commun
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
1 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 53210 SOULGE-SUR-OUETTE FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
HUGAIN JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Soulge-sur-Ouette
Nom, Prénom(s)
ROGUET MICKAEL , SEBASTIEN , CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Soulgé-sur-Ouette
Nom, Prénom(s)
GENDRON-BOULAY Jean-Baptiste
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Soulgé-sur-Ouette
Nom, Prénom(s)
HUGAIN JEAN-PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2024
Commune de résidence
Soulge-sur-Ouette
Nom, Prénom(s)
ROGUET Mickaël
Qualité
Trésorier, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Argentré
Nom, Prénom(s)
HUAUME Maxence
Qualité
Secrétaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1999
Commune de résidence
Argentré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/03/1981
Siret
32151283200015
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole en commun.
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole en commun.
Adresse
MAIRIE
53210 , SOULGE-SUR-OUETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5320
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2019 : Partant : CAMUS Michel, Secrétaire Partant : GOBE Didier, Trésorier Nouveau : ROGUET Mickaël, Sébastien, Christophe, Trésorier Nouveau : HUAUME Laurent, Remi, Secrétaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).