Entreprise : SOC LYONNAISE INVESTISSEMENT IMMOBILIER - SIREN 321 376 238
Identité
Dénomination
SOC LYONNAISE INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Sigle
SL2I
SIREN (siège)
321 376 238
Date d'immatriculation au RNE
03/04/1981
Date de fin de la personne morale
02/04/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
139 RUE VENDOME 69006 LYON 6EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAVRE COUTILLET NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1929
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUN GUY
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUN DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CONDAMIN MARIE , JOSPEH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
SIMOENS JEAN , PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MAZA MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
CONDAMIN JEAN , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/02/1981
Siret
32137623800028
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations d'achat en vue de la revente de biens immobiliers et fonds de commerce - Toutes opérations de marchand de biens, lotisseur et promoteur immobiliers
Adresse
139 RUE 139 Rue Vendôme
69006 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/020469
Date d'ajout
03/07/2002
Description
Radiation en date du 03/07/2002: Par jugement en date du 27/06/2002 le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la clôture du redressement judiciaire après exécution du plan de cession.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/020464
Date d'ajout
03/07/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 27/06/2002 prononçant la clôture du redressement judiciaire pour exécution du plan de cession en application de l'article L. 621-95 du code de commerce
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/03/1992
Description
DM du 11/03/92 - Transfert du siège social et de l'établissement principal de LYON 69006 128 Rue Créqui à LYON 69006 139 Rue Vendôme à compter du 21/12/91 DM du 21/12/93 : 1 - DELCARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS en date du 20/12/1993 DM du 23/12/1993 : 3 - JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN DATE DU 22/12/1993. Représentant des créanciers : Me REVERDY 4 Bld E. Deruelle 69003 LYON - Administrateur : Me DUTILLEUL 4 Bld E. Deruelle 69003 LYON - Juge Commissaire : M. GAUSSORGUES - Juge Commissaire Suppléant : M. VERMOT - Cessation des paiements : 20/12/1993 - Pouvoirs de l'administrateur : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. DM du 21/04/1994 : 7 - JUGEMENT en date du 20/04/1994 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 22/12/1994 pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre soan activité. DM DU 11/01/95 : 14 - JUGEMENT DU 21/12/94 arrêtant le plan de cession Nomme Me DUTILLEUL 4 Bld Eugène Deruelle 69003 LYON Commissaire à l'exécution du plan. DECLARATION MODIFICATIVE du 12 Octobre 2000 : Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/10/2000 nommant d'office M. POISSON, juge commissaire en remplacement de M. GAUSSORGUES et M. GRILLOT juge commissaire suppléant.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).