Entreprise : ANTIL COURTAGE ASSURANCES - SIREN 321 319 311
Identité
Dénomination
ANTIL COURTAGE ASSURANCES
Sigle
SACA
SIREN (siège)
321 319 311
Date d'immatriculation au RNE
29/05/1981
Début d’activité
29/05/1981
Date de fin de la personne morale
28/05/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
COURTAGE DE TOUTES LES BRANCHES D'ASSURANCES ET REASSURANCES , VIE , INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS , TRANSPORTS , ASSURANCES _ GROUPES AVIATION , EXPERTISES , RECOURS , ACCIDENTS ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE AUX ASSURANCES EN GENERAL.
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PL FRANCOIS MITTERRAND 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. CASCADE 2 CHEZ AXA AS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANGARNI ALICK , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1981
Siret
32131931100023
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
COURTAGE DE TOUTES LES BRANCHES D'ASSURANCES ET REASSURANCES , VIE , INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS , TRANSPORTS , ASSURANCES _ GROUPES AVIATION , EXPERTISES , RECOURS , ACCIDENTS ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE AUX ASSURANCES EN GENERAL.
Adresse
PL FRANCOIS MITTERRAND
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. CASCADE 2 CHEZ AXA AS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/1981
Siret
32131931100015
Code APE
672Z
Adresse
74 AV DES CARAIBES
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2769
Date d'ajout
07/07/2005
Description
Modification autre CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : ANCIENNE MENTION : SARL // NVELLE MENTION : EURL MODIFICATION DE LA GERANCE : CO-GERANT ASSOCIE PARTANT : MR AGLAE LUC CHANGEMENT DE QUALITE POUR MR ANGARNI ALICK MARC : ANCIENNE MENTION : CO-GERANT // NOUVELLE MENTION : GERANT ASSOCIE MAJORITAIRE CESSION DE PARTS SOCIALES Date d'effet : 11/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1767
Date d'ajout
27/05/2004
Description
TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 74 AV DES CARAIBES - 97200 FORT DE FRANCE
Numéro d'observation
1767
Date d'ajout
27/05/2004
Description
Modification autre REPRISE D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE APRES MISE EN SOMMEIL A L'ADRESSE SUIVANTE PLACE F MITTERAND-IMM CASCADE 2 - BP160 - C/O AXA ASSURANCES 97200 FORT DE FRANCE.ACTIVITE EXERCEE : COURTAGE DE TOUTES LES BRANCHES D'ASSURANCES ET REASSURANCES VIE, INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS TRANSPORTS ASSURANCES, GROUPES AVIATION, EXPERTISES, RECOURS ,ACCIDENTS ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE AUX ASSURANCES EN GENERAL CESSION DE PARTS SOCIALES CO-GERANTS PARTANTS : MR ANGARNI CATHERINE YVES & MR ASSELIN DE BEAUVILLE JEAN-CLAUDE NOUVEAU CO-GERANT : MR ANGARNI ALICK MARC Date d'effet : 27/01/2004
Numéro d'observation
3026
Date d'ajout
30/07/1998
Description
Modification autre MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A DATER DU 26/02/98
Numéro d'observation
1926
Date d'ajout
21/05/1997
Description
Modification autre PARTANT CO GERANT FOUCHE MICHEL NOUVEAU CO GERANT AGLAE LUC A DATER DU 28/03/96
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).