Entreprise : CUMA DE ST LAURENT DES AUTELS - SIREN 321 316 127
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2020)
Dénomination
CUMA DE ST LAURENT DES AUTELS
SIREN (siège)
321 316 127
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1981
Date de fin de la personne morale
31/03/2099
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
2 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 49270 OREE-D'ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCHEREAU DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BRICARD GWENAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
TERRIEN DAVID
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BRICARD REMY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BRICARD FABIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
GODIN JEAN-YVES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
CUSSONNEAU ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
MOREAU DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
LAMBERT PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BOURIGAULT VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
PASQUEREAU JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Orée d'Anjou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/11/1980
Siret
32131612700018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prestation de services de matériel agricole
Adresse
la Mairie
49270 , Saint-Laurent-des-Autels - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15741
Date d'ajout
03/08/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à CUMA LIGERIENNE Rcs Angers 326 233 293 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/01/2020
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).