Entreprise : TRANSPORTS JEAN YVES ROUSSEL - SIREN 321 289 746
Identité
Dénomination
TRANSPORTS JEAN YVES ROUSSEL
SIREN (siège)
321 289 746
Date d'immatriculation au RNE
07/04/1981
Date de fin de la personne morale
06/04/2080
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
49545.93 EUR
Adresse du siège
ZA LE CALVAIRE 35540 PLERGUER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE LE CALVAIR
BP 4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBRET JOSIANE
Nom d'usage
ROUSSEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
LANHELIN
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL JEAN-YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Mesnil-Roc'h
Nom, Prénom(s)
DANGER DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
LIFFRE
Nom, Prénom(s)
DERVOUT JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
DINARD
Dénomination
AUDIT EUROPE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DINARD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32128974600026
Code APE
602M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES, SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES, LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, L'ORGANISATION ET L'EXPLOITATION DE TOUS SERVICES D'ENTRE- POTS LIBRES, L'ACHAT, LA VENTE, LA LOCATION AVEC OU SANS CHAUFFEUR, L'ENTRE TIEN, LE PARCAGE, LE DEPANNAGE, LA REPARATION, LA TRANSFORMATION DE TOUS VEHICULES AUTOMOBILES, DE TOUS ENGINS ET MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS DE MOTOCULTRUE ET DE MANUTENTION. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
LE CALVAIRE, ZONE ARTISANALE
35540 , PLERGUER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE LE CALVAIR
BP 4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2639
Date d'ajout
19/10/2005
Description
Dissolution anticipée de la société Cessation d'activité le 01.10.05 Liquidateur : Mr ROUSSEL Jean Yves demeurant à PLERGUER (35540) Le Calvaire Siège de liquidation : PLERGUER (35540) Le Calvaire Date d'effet : 01/10/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
607
Date d'ajout
18/03/1999
Description
ADJONCTION DE L'ACTIVITE DE : COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS A COMPTER DU 01/03/99
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/03/1984
Description
PRISE EN LOCATION-GERANCE DE LA SNC HARDY & CIE AYANT SON SIEGE SOCIAL A AMIENS 211 BD DE BEAUVILLE D'UNE PARTIE D'UN FONDS DE TRANSPORTS COMPRENANT UNE LICENCE "B" ZONE LONGUE A COMPTER DU 21/11/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 325 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 49 545.93 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).