Entreprise : SCI LE POLYGONE COMMERCIAL - SIREN 321 112 104
Identité
(Entreprise radiée le 13/12/2017)
Dénomination
SCI LE POLYGONE COMMERCIAL
SIREN (siège)
321 112 104
Date d'immatriculation au RNE
10/03/1981
Date de fin de la personne morale
09/03/2031
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
3 BD DES MINIMES 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUECH MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MARIGNOL DOMINIQUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Ramonville-Saint-Agne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32111210400013
Code APE
702C
Adresse
23 BD BONREPOS
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32111210400021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION ET ADMINISTRATION D'IMMEUBLES
Adresse
3 BD 3 Boulevard des Minimes
31200 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/034562
Date d'ajout
13/12/2017
Description
Radiation en date du 13/12/2017 - Clôture des opérations de liquidation 25/10/2017 (Assemblée générale).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/013388
Date d'ajout
05/05/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 27/03/2017 - Siège de la liquidation : 1 Résidence les Chaumes Appartement 21 Avenue du 8 Mai 1945 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Opinion Indépendante du 07/04/2017 - Fermeture de l'établissement principal sis : 3 boulevard des Minimes 31200 Toulouse à compter du 27.03.2017 : suppression.
Numéro d'observation
1197
Date d'ajout
26/01/1998
Description
Transfert du siège social PAR AG DU 05/01/98, LE SIEGE SOCIAL A ETE TRANSFERE DU 23 BOULEVARD BONREPOS A TOULOUSE (31) AU 3 BOULEVARD DES MINIMES A TOULOUSE (31200) A COMPTER DU 05/01/98 LA CROIX DU MIDI 16/01/98 PRECISION MODIFICATIVE : LE DOMICILE DES GERANTS A ETE MODIFIE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).