Entreprise : CUMA DES VIGNERONS A MONTESTRUC - SIREN 321 028 383
Identité
Dénomination
CUMA DES VIGNERONS A MONTESTRUC
SIREN (siège)
321 028 383
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1981
Début d’activité
24/12/1980
Date de fin de la personne morale
23/02/2079
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
8006.62 EUR
Adresse du siège
"Mairie" 32390 MONTESTRUC-SUR-GERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE DE MONTESTRUC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARIOULET BERNARD , ANDRE , CLEMENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Montestruc-sur-Gers
Nom, Prénom(s)
ESQUIRO DAVID , ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Mirepoix
Nom, Prénom(s)
GUILBERT THIERRY , DENIS , EUGENE , JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Puységur
Nom, Prénom(s)
TOMASIN JEAN-PAUL , ANGEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Montestruc-sur-Gers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/12/1980
Siret
32102838300024
Nom commercial
CUMA DES VIGNERONS
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Autres Activités
Utilisation de matériel agricole
Adresse
"Mairie"
32390 , MONTESTRUC-SUR-GERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE DE MONTESTRUC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/12/1980
Siret
32102838300016
Code APE
014A
Adresse
32390 , MONTESTRUC-SUR-GERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2854
Date d'ajout
22/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/08/2011 : Partant : GAEC GAEC ESQUIRO FRERES, Trésorier Partant : LACROIX Jacques, Vice-Président Partant : BELLEGATTA Louis, Trésorier Partant : GREZES Jean-Louis, Trésorier Partant : TOMASIN Mario, Trésorier Partant : BARIOULET Clément, Secrétaire Partant : DERREY Jean-Louis-François, Président Partant : LAFFARGUE André, Trésorier Partant : MATTIUZZO Serge, Trésorier Nouveau : SENAT Philippe, Yvon, Gaston, Président Nouveau : TOMASIN Jean-Paul, Angel, Claude, Vice-Président Nouveau : BARIOULET Bernard, André, Clement, Secrétaire Nouveau : ESQUIRO David, Alexandre, Trésorier
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).