Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE FIOUX - SIREN 321 027 716
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE FIOUX
SIREN (siège)
321 027 716
Date d'immatriculation au RNE
14/03/2014
Début d’activité
01/01/1981
Date de fin de la personne morale
13/03/2080
Forme juridique
GF, Groupement forestier
Activités principales de l’objet social
CONSTITUTION, AMELIORATION, EQUIPEMENT, CONSERVATION ET GESTION DE MASSIFS FORESTIERS...
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Capital social
126532.75 EUR
Adresse du siège
6 AV HENRI FONTAINE 92380 GARCHES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAYOLLET GENEVIEVE
Nom d'usage
LEROUX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
HATT JULES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2010
Commune de résidence
1224 CHENE-BOUGERIES
Nom, Prénom(s)
HATT GUSTAVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2014
Commune de résidence
1224 CHENE-BOUGERIES
Nom, Prénom(s)
HATT LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2008
Commune de résidence
1224 CHENE-BOUGERIES
Nom, Prénom(s)
LEROUX PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
LEROUX FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROUX CLEMENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROUX CHARLOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/2011
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROUX INES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2005
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROUX ELEONORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2009
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEROUX CAROLINE
Nom d'usage
HATT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
CHENE-BOUGERIES
Nom, Prénom(s)
POLYA-VITRY JOSEPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2017
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
POLYA-VITRY LEONARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/2015
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32102771600026
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
CONSTITUTION, AMELIORATION, EQUIPEMENT, CONSERVATION ET GESTION DE MASSIFS FORESTIERS...
Autres Activités
CONSTITUTION, AMELIORATION, EQUIPEMENT, CONSERVATION ET GESTION DE MASSIFS FORESTIERS...
Adresse
6 AV HENRI FONTAINE
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32102771600018
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
FIOUX
19300 , MONTAIGNAC-SUR-DOUSTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7607
Date d'ajout
14/03/2014
Description
- LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21081
Date d'ajout
14/03/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).