Entreprise : SARL ECOLE DE CONDUITE AVERNE - SIREN 320 878 598
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
SARL ECOLE DE CONDUITE AVERNE
Sigle
ECA
SIREN (siège)
320 878 598
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1981
Date de fin de la personne morale
08/02/2080
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9600 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU PAVIN 63360 GERZAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGIER VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Riom
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
32087859800012
Code APE
804A
Adresse
PL JOSEPH GARDET
63800 , COURNON D'AUVERGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1981
Siret
32087859800046
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création et exploitation d'un fonds de commerce d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules terrestres à moteur, de formation de moniteurs d'auto-école, la location de tous véhicules et de tous matériels.
Adresse
5 RUE 5 rue du Pavin
63360 , Gerzat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1988
Siret
32087859800020
Code APE
804A
Adresse
RTE
63800 , PERIGNAT-SUR-ALLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1995
Siret
32087859800038
Code APE
804A
Adresse
27 RTE DU CENDRE
63800 , COURNON D'AUVERGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES ACILLOUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16546
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1109
Date d'ajout
03/02/2010
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2009 Liquidateur : VIGIER Vincent Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales :l'annonceur légal du 31/12/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : AA ARVERNE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Partant : BARTHELEMY Robert, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : VIGIER Vincent, Gérant(e) devient Liquidateur
Numéro d'observation
4314
Date d'ajout
09/06/2009
Description
Mise en sommeil de la société suite à cession du fonds libéral d'enseignement de la conduite à compter du 01/04/2009
Numéro d'observation
417
Date d'ajout
24/04/1986
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 30/10/85
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).