Entreprise : LES SCIERIES DU MAINE - SIREN 320 759 731
Identité
Dénomination
LES SCIERIES DU MAINE
SIREN (siège)
320 759 731
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1981
Début d’activité
01/12/1980
Date de fin de la personne morale
25/01/2080
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Activité principale
L'achat,la vente ,le sciage,le stockage de tous bois ou dérives ainsi que tous travaux pouvant se révéler complémentaires ou connexes.
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
RTE DU MANS 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENARD ROSITA
Nom d'usage
JOFFRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
BONCHAMP LES LAVAL
Nom, Prénom(s)
MENARD ODILE
Nom d'usage
MOISDON
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
CUILLE
Nom, Prénom(s)
MENARD MICHEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
BONCHAMP LES LAVAL
Nom, Prénom(s)
MENARD MIREILLE
Nom d'usage
LECOQ
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
BONCHAMP LES LAVAL
Nom, Prénom(s)
MOISDON ERIC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
CUILLE
Dénomination
ALTONEO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1980
Siret
32075973100013
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat,la vente ,le sciage,le stockage de tous bois ou dérives ainsi que tous travaux pouvant se révéler complémentaires ou connexes.
Adresse
RTE DU MANS
53960 , BONCHAMP-LES-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
927
Date d'ajout
15/02/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/01/2017 : Partant : GRANGER Loïc, Commissaire aux comptes suppléant Partant : S.O.C.O.M.O., Commissaire aux comptes Nouveau : ALTONEO AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Journal d'annonces légales : Le Courrier de la Mayenne du 16/02/2017
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).