Entreprise : SOCIETE TIGREAT SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 320 403 306
Identité
(Entreprise radiée le 13/09/2017)
Dénomination
SOCIETE TIGREAT SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
320 403 306
Date d'immatriculation au RNE
09/12/1980
Date de fin de la personne morale
08/12/2040
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
LD KERSALIOU 29400 PLOUGOURVEST FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plougourvest
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Brest cedex 2
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
32040330600014
Code APE
4623Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Cessation d'activité. Activité précédemment exploitée: Commerce en gros ou en détail directement ou à la commission importation exportation de chevaux et de toutes autres espèces D animaux bovine ou porcine-transports routiers service de transports publics de marchandises location de véhicules pour le transport routier de marchandises
Adresse
LD Kersaliou
29400 , Landivisiau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plougourvest
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6377
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Radiation du RCS le 13/09/2017 avec effet au 04/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5053
Date d'ajout
26/08/2014
Description
Rapport de la clôture de la liquidation : Suite à la radiation du RCS le 12/09/2011 à compter du 15/07/2011, réouverture des opérations de liquidation amiable, désignation de Maître Paul LAURENT, mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur amiable. Le siège de la liquidation est fixé chez Maître Paul LAURENT, 9 rue Amiral Linois 29200 Brest. Journal d'annonces légales : Le Progrès - Le Courrier du 01/08/2014. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/06/2014 : Partant : TIGREAT Jean Maurice, Liquidateur Nouveau : LAURENT Paul, Liquidateur
Numéro d'observation
6338
Date d'ajout
12/11/2009
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 06/10/2009 Liquidateur : TIGREAT Jean Maurice Le siège de la liquidation est fixé au siège social de la société Journal d'annonces légales : Le Progrès de Cornouaille du 13/11/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).