Entreprise : CUMA MANTEUIL ST MARCOUF - SIREN 320 230 196
Identité
Dénomination
CUMA MANTEUIL ST MARCOUF
Sigle
CUMA DE NANTEUIL
SIREN (siège)
320 230 196
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1980
Début d’activité
24/04/1980
Date de fin de la personne morale
20/11/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
TRAVAUX AGRICOLES
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital minimum
50000 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 50310 SAINT-MARCOUF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSET PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
SAINTE-MERE-ÉGLISE
Nom, Prénom(s)
DIGEON PASCAL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
FONTENAY SUR MER
Nom, Prénom(s)
DUREL BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Emondeville
Nom, Prénom(s)
ENDELIN BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
St-Marcouf de l'isle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/1980
Siret
32023019600018
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Travaux agricoles
Autres Activités
Travaux agricoles
Adresse
MAIRIE
50310 , SAINT-MARCOUF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
971
Date d'ajout
10/05/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2012 : Partant : TOLLEMER Jean-Noël, Trésorier. Partant : LECARPENTIER Jean, Président. Nouveau : DUREL Bertrand, Président. Nouveau : BRISSET Philippe, Trésorier. Modifié : ENDELIN Benoit, Secrétaire. PV du CA du 01/03/2012.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
971
Date d'ajout
14/05/2010
Description
Augmentation du capital à compter du 12/02/2010. (capital variable maximum à 50000 €). AGE du 12/02/2010.
Numéro d'observation
970
Date d'ajout
14/05/2010
Description
Prorogation de durée de la personne morale à compter du 17/02/2009. AGE du 17/02/2009.
Numéro d'observation
717
Date d'ajout
24/03/2006
Description
CHGT DE PRESIDENT : ANC : MR MILET RENE / NV : MR LECARPENTIER JEAN - CHGT DE VICE-PRESIDENT : ANC : MR MARIE CHARLES / NV : DIGEON PASCAL - CHGT DE SECRETAIRE : ANC : ME ENDELIN MAURICE / NV : MR ENDELIN BENOIT - CHGT DE TRESORIER : ANC : MR GROULT MICHEL / NV : TOLLEMER JEAN-NOEL - SECRETAIRE ADJOINT PARTANT : MR GUERIN BERNARD - COMMISSAIRE AUX COMPTES PARTANT : MR HAUTEMANIERE ROGER - PV CA DU 28/02/06 Date d'effet : 28/02/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant maximum 50 000 €
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 59 130.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 014.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).