Entreprise : GAEC DE COULS BRAS - SIREN 320 032 519
Identité
Dénomination
GAEC DE COULS BRAS
Sigle
GAEC DE COULS BRAS
SIREN (siège)
320 032 519
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1980
Date de fin de la personne morale
11/11/2040
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Qualité
Actif agricole
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
KOULZ BRAZ 22140 BEGARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE VERGE MICHEL
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
BEGARD
Nom, Prénom(s)
LE VERGE JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
BEGARD
Nom, Prénom(s)
LE VERGE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
BEGARD
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
32003251900011
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Polyculture, élevage
Adresse
KOULZ BRAZ
22140 , BEGARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9249
Date d'ajout
19/11/2018
Description
Radiation du RCS le 19/11/2018 avec effet au 31/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
870
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateurs : Mrs LE VERGE Philippe- LE VERGE Michel - LE VERGE Jean Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : Couls Bras 22140 Bégard Journal d'annonces légales : TERRA en date du 13/01/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
708
Date d'ajout
22/04/1988
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL QUI PASSE DE 300.000 F A 910.000 F DEPART DE MME LE VERGE ALICE GERANTE NOMINATION DE MR LE VERGE PHILIPPE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 01.1.1988 DEPOT AU GREFFE NUMERO 235 DU 11.03.1988
Numéro d'observation
1234
Date d'ajout
14/11/1983
Description
NOMINATION DE MR LE VERGE MICHEL EN QUALITE DE GERANT CAPITAL SOCIAL PORTE A 300 000 F A COMPTER DU 07.07.1983 DEPOT AU GREFFE NUMERO 4826 DU 14.11.1983
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 910 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 138 728.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).