Entreprise : SCI MORAND - SIREN 320 030 711
Identité
Dénomination
SCI MORAND
SIREN (siège)
320 030 711
Date d'immatriculation au RNE
21/10/1980
Début d’activité
10/04/1978
Date de fin de la personne morale
20/10/2028
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'administration et l'exploitation desdits biens.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3200 EUR
Adresse du siège
5 AV DE LA LANDE 44380 PORNICHET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAIRE BERNADETTE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
MORAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Pornichet
Nom, Prénom(s)
MORAND PHILIPPE , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Pornichet
Dénomination
SCI LES MOUETTES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pornichet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/1978
Siret
32003071100032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'administration et l'exploitation desdits biens.
Autres Activités
gestion immobilière l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'administration et l'exploitation desdits biens.
Adresse
5 AV DE LA LANDE
44380 , PORNICHET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1988
Siret
32003071100024
Code APE
702C
Adresse
RTE DES QUEBRAIS
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L IMMACULEE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/04/2006
Description
930020060427 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 13/04/2006 Changement adresse / siège-fonds ... ancienne adresse : Route des Québrais L'IMMACULEE 44600 ST NAZAIRE ... nouvelle adresse : 5 AVENUE DE LA LANDE 44380 PORNICHET
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/2002
Description
080020020201 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 06/12/2001 Changement de capital social de : 20000.00 FRF en : 3200.00 EUR
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/10/1980
Description
Historique : - ADRESSE ANTERIEURE DU SIEGE SOCIAL : * LA BAULE 85 Bd de l'Océan jusqu'au 27.12.88. - Suivant Assemblée Générale Ordinaire du 5/4/95, d émission de Mme Claudine MORAND épouse MARION de s es fonctions de gérante & remplacement par Mme BRA IRE Bernadette épouse MORAND
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).