Entreprise : SCI DES PRADES - SIREN 320 030 083
Identité
Dénomination
SCI DES PRADES
SIREN (siège)
320 030 083
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1980
Début d’activité
01/10/1980
Date de fin de la personne morale
21/10/2040
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
PONT DE L'HELION 63300 THIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE GUILAINE
Nom d'usage
ALARCOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Thiers
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE MARIELINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1983
Commune de résidence
Saint-Remy Sur Durolle
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE FANNY
Nom d'usage
BAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Peschadoires
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE FLORENCE
Nom d'usage
VACHER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Palladuc
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE SEBASTIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Thiers
Nom, Prénom(s)
COMBRONDE GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
THIERS
Nom, Prénom(s)
THOMAS ANNIE
Nom d'usage
COMBRONDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Palladuc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
32003008300010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Adresse
PONT DE L'HELION
63300 , THIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).