Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BROSSE - SIREN 319 970 869
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA BROSSE
SIREN (siège)
319 970 869
Date d'immatriculation au RNE
14/10/1980
Début d’activité
03/07/1980
Date de fin de la personne morale
13/10/2079
Forme juridique
Société civile
Activités principales de l’objet social
La propriété, gestion, administration et disposition des biens apportés à la SCI
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
137205 EUR
Adresse du siège
71 AV DE LA REPUBLIQUE 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARDET PAUL , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
BIROT HELENE
Nom d'usage
GIRARDET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/07/1980
Siret
31997086900016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
La propriété, gestion, administration et disposition des biens apportés à la SCI
Adresse
71 AV DE LA REPUBLIQUE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 15/01/1981 : Capital social porté de 750 000 F. à 1 503 000 F. à compter du 20/12/80 DM du 15/02/1993 : Capital social porté à 1 873 000 F. à compter du 04/02/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).