Entreprise : GROUPEMENT FORESTIER DE POLLY - SIREN 319 861 233
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2023)
Dénomination
GROUPEMENT FORESTIER DE POLLY
SIREN (siège)
319 861 233
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2020
Date de fin de la personne morale
03/09/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
119215.13 EUR
Adresse du siège
236 RTE DE TALARAND 42380 SAINT-NIZIER-DE-FORNAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/ M. DENIS PENELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PENELLE DENIS , MICHEL , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Saint-Nizier-de-Fornas
Nom, Prénom(s)
ABATTU JOSETTE , CHRISTINE
Nom d'usage
PENELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Nizier-de-Fornas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/09/1980
Siret
31986123300017
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
6 ALL DE LA ROSERAIE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/1980
Siret
31986123300025
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Activité principale
Services de soutien à l'exploitation forestière
Adresse
6 AV BONNET EYMARD
38700 , CORENC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/07/2020
Siret
31986123300033
Code APE
0240Z - Services de soutien à l'exploitation forestière
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers avec leurs accessoires et dépendances inséparables et l'éxécution de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
Adresse
236 RTE 236 Route de Talarand
42380 , Saint-Nizier-de-Fornas - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/ M. Denis PENELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/011079
Date d'ajout
26/07/2013
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/011079
Date d'ajout
26/07/2013
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 6 Allée de la Roseraie 38240 MEYLAN au 6 Avenue Bonnet Eymard 38700 CORENC à compter du 07/10/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le 17.09.1980 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 13.09.1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).