Entreprise : COOP ARMEMENT PECHE ARTISANALE LOCTUDY - SIREN 319 665 758
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
COOP ARMEMENT PECHE ARTISANALE LOCTUDY
Sigle
CAPAL
SIREN (siège)
319 665 758
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1980
Date de fin de la personne morale
21/09/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative (d'intérêt) maritime à conseil d'administration
Capital minimum
4817.39 EUR
Adresse du siège
TERRE PLEIN DU PORT 29750 LOCTUDY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARIOU JACKY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
LOCTUDY
Nom, Prénom(s)
CHEVER PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
LOCTUDY
Nom, Prénom(s)
TIRILLY GILDAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
LESCONIL
Nom, Prénom(s)
LAUTREDOU JEAN-YVES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
PENMARC'H
Nom, Prénom(s)
RIOU SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Loctudy
Nom, Prénom(s)
LE BEC GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Loctudy
Nom, Prénom(s)
LE FLOC'H GWENAEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Fouesnant
Nom, Prénom(s)
GUILLOU PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
TOULLEC ENEOUR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
LOCTUDY
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN-JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
LOCTUDY
Nom, Prénom(s)
POCHIC STEPHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
LOCTUDY
Nom, Prénom(s)
CHEVER DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
PONT L'ABBE
Nom, Prénom(s)
LE ROY MARCEL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
PLOMEUR
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/05/2009
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/07/1980
Siret
31966575800037
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construre, acheter et vendre en totalité ou en partie et exploiter tous navires de pêche
Adresse
Terre Plein du Port - Bp6
29750 , Loctudy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 6
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/05/1982
Siret
31966575800029
Code APE
748K
Adresse
36 RUE DU PORT
29750 , LOCTUDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/08/1997
Siret
31966575800045
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Activité principale
Pêche en mer
Adresse
RES DE GLEVIAN
29750 , LOCTUDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/1998
Siret
31966575800052
Code APE
0311Z - Pêche en mer
Activité principale
Pêche en mer
Adresse
RUE MONTCALM
29750 , LOCTUDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3051
Date d'ajout
18/03/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10575
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 11/12/2020, le tribunal de commerce de Quimper a clôturé les opérations de liquidation de la société COOPERATIVE D'ARMEMENT DES PECHEURS ARTISANS DE LOCTUDY pour insuffisance d'actif. Date d'effet : 11/12/2020
Numéro d'observation
822
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Changement de juge-commissaire PAR ORDONNANCE EN DATE DU 20/01/2014 DROUILLARD FABRICE A ETE NOMME EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE COROLLER ANDRE - Date d'effet : 20/01/2014
Numéro d'observation
2924
Date d'ajout
02/06/2009
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/05/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE COOPERATIVE D'ARMEMENT DES PECHEURS ARTISANS DE LOCTUDY A CONFIRME COROLLER ANDRE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET NOMME LA SELARL MB ASSOCIES, REPRESENTEE PAR ME CORRE EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 29/05/2009 - Date d'effet : 29/05/2009
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
06/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/06/2008 : Partant : TANNIOU Thierry, Administrateur; Nouveau : RIOU Serge, Administrateur
Numéro d'observation
6470
Date d'ajout
28/11/2008
Description
Par jugement en date du 21.11.2008 le Tribunal de Commerce de QUIMPER a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 21.11.2008
Numéro d'observation
3016
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Modification des administrateurs à compter du 24/02/2007 : Partants : MORVAN Louis et LE GARREC Cédrick; Nouveaux : LE FLOC'H Gwénael et LE BEC Gilbert
Numéro d'observation
3015
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Changement de commissaire aux comptes suppléants à compter du 17/06/2006 : Partant : LAURENT Gerard; Nouveau : GUILLOU Paul
Numéro d'observation
2753
Date d'ajout
20/05/2008
Description
Par jugement en date du 16.05.2008, le tribunal de commerce de Quimper a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 16.05.2008 -
Numéro d'observation
6109
Date d'ajout
09/11/2007
Description
(Ouverture d'une procédure de) Sauvegarde SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/11/2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCEDE QUIMPER A OUVERT UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE A L'ENCONTRE DE COOPERATIVE D'ARMEMENT DES PECHEURS ARTISANS DE LOCTUDY A NOMME COROLLER ANDRE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE A NOMME LA SELARL MB ASSOCIES, REPRESENTEE PAR ME CORRE 6 RUE SAINT MARC A QUIMPER COMME MANDATAIRE JUDICIAIRE ET A NOMME MAITRE GAUTIER SOPHIE COMME ADMINISTRATEUR ET A FIXE AU 31/10/2007 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS A COMPTER DU 09/11/2007. - Date d'effet : 09/11/2007
Numéro d'observation
1603
Date d'ajout
23/03/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DE MR MICHEL DOUCE DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR (P.V DU 06.04.02 DEPOT DU 23.03.05) Date d'effet : 06/04/2002
Numéro d'observation
1605
Date d'ajout
23/03/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DEMISSION DE MR LOUIS CARIOU DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOUVEAU PRESIDENT : LAUTREDOU JEAN-YVES NOUVEL ADMINISTRATEUR : TOULLEC ENEOUR (EN REMPLACEMENT DE LOUIS CARIOU) P.V DU 22.01.05 - DEPOT DU 23.03.05 Date d'effet : 22/01/2005
Numéro d'observation
1604
Date d'ajout
23/03/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION DE MR JEAN JACQUES LAURENT EN QUALITE D'AMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR GLOAGUEN JACQUES DEMISSIONNAIRE - P.V DU 26.06.04 DEPOT DU 23.03.05 Date d'effet : 26/06/2004
Numéro d'observation
5282
Date d'ajout
06/11/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION DE MR DAVID CHEVER EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR ANDRE LE LAY DECEDE NOMINATION DE MR STEPHANE POCHIC EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR P.V.DU 29.06.02 - DEPOT DU 08.10.03 Date d'effet : 29/06/2003
Numéro d'observation
5278
Date d'ajout
06/11/2003
Description
Modification de la composition du conseil d'administration DECES DE MR ANDRE LE LAY (ADMINISTRATEUR) EN DATE DU 20.01.02 Date d'effet : 20/01/2002
Numéro d'observation
2095
Date d'ajout
30/04/2002
Description
CHANGEMENT DE VICE PRESIDENT : ANCIEN : DOUCE MICHEL (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : LE ROY MARCEL (DEJA ADMINISTRATEUR) Date d'effet : 21/09/2001
Numéro d'observation
378
Date d'ajout
29/01/2001
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : LE BERRE (YVES) NOUVEAU : LE ROY (MARCEL) Date d'effet : 23/09/2000
Numéro d'observation
5541
Date d'ajout
04/11/1998
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ANCIENNE ADRESSE : 36, RUE DU PORT - 29750 - LOCTUDY NOUVELLE ADRESSE : TERRE PLEIN DU PORT - BP 6 - 29750 - LOCTUDY (PV AGE DU 30/06/95) - A COMPTER DU 30/06/95 SUITE A LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE REVISION AUDIT ORGANISATION PAR LA SOCIETE OUEST CONSEIL AUDIT, C'EST CETTE DERNIERE QUI ASSURE LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
1679
Date d'ajout
25/04/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR : ANCIEN : LE ROUX CLAUDE NOUVEAU : LE BEC JOSE (PV A.G.O. DU 25/06/93) - A COMPTER DU 25/06/93
Numéro d'observation
1680
Date d'ajout
25/04/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : LE BEC JOSE - DONNART FRANCOIS NOUVEAUX : CHEVER PHILIPPE - CARIOU JACKY ((PV AGO DU 28/06/96) - A COMPTER DU 28/06/96
Numéro d'observation
1237
Date d'ajout
10/03/1995
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : GLOAGUEN JACQUES (RESTE ADMINISTRATEUR) NOUVEAU : CARIOU LOUIS (DEJA ADMINISTRATEUR) (PV C.A. DU 28/12/94) - A COMPTER DU 28/12/94
Numéro d'observation
2291
Date d'ajout
27/05/1994
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN TITULAIRE : CHAVETON ANDRE NOUVEAU TITULAIRE : REVISION AUDIT ORGANISATION - R.A.O. ANCIEN SUPPLEANT : REVISION AUDIT ORGANISATION - R.A.O. NOUVEAU SUPPLEANT : LAURENT GERARD (PV A.G.O. DU 12/10/94) - DATE DEPOT : 27/05/94 PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 16/04/94 A COMPTER DU 12/10/94
Numéro d'observation
746
Date d'ajout
18/02/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : LE COSSEC PIERRE - LE BRETON PHILIPPE - GOUZIEN GILBERT NOUVEAUX : LE GARREC CEDRICK - LAUTREDOU JEAN YVES - TIRILLY GILDAS (PV A.G.O. DU 16/09/92) - DATE DEPOT : 16/02/94 PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 01/01/94 A COMPTER DU 16/09/92
Numéro d'observation
1225
Date d'ajout
20/03/1992
Description
REGULARISATION R.C.S. : ACTIVITE REELLEMENT EXERCEE PAR LA SOCIETE : CONSTRUIRE, ACHETER ET VENDRE EN TOTALITE OU EN PARTIE ET EXPLOITER TOUS NAVIRES DE PECHE, GESTION DE TOUS NAVIRES. * MODIFICATION DE L'ACTIVITE EXERCEE PAR SUITE D'APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA BRANCHE D'ACTIVITE : "GESTION DE NAVIRES" A LA STE COOPERATIVE DES PATRONS PECHEURS DE LOCTUDY-ILE TUDY TERRE PLEIN DU PORT - LOCTUDY RCS QUIMPER B 375 781 564 (57 B 156) (ACTE S.S.P. DU 12/10/91) A COMPTER DU 12/10/91
Numéro d'observation
2153
Date d'ajout
19/04/1991
Description
Modification de la composition du conseil d'administration * CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : GOUZIEN CAMILLE ------- : CARIOU ALAIN ------- : TIRILLY GILDAS NOUVEAUX : TANNIOU THIERRY -------- : GOUZIEN GILBERT -------- : LE ROUX CLAUDE (PV A.G.O. DU 30/03/90) A COMPTER DU 30/03/90 ** * CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIEN : GOUZIEN CAMILLE NOUVEAU : GLOAGUEN JACQUES (ANCIEN VICE-PRESIDENT) * CHANGEMENT DE VICE-PRESIDENT : ANCIEN : GLOAGUEN JACQUES NOUVEAU : DOUCE MICHEL (PV C.A. DU 30/05/90) A COMPTER DU 30/05/90 ** DATE DEPOT : 12/04/91 PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON ET DU TREGUIER DU 16/03/91
Numéro d'observation
2730
Date d'ajout
14/06/1989
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATEUR PARTANT : MUZELLEC JEAN A COMPTER DU 2/4/88 NOUVEAU : GOUZIEN CAMILLE NOUVEAU VICE PRESIDENT : GLOAGUEN JACQUES A COMPTER DU 02/04/88 (PV DU CA DU 02/04/88) ADMINISTRATEURS PARTANTS :GARREC MAXIME, BECHENNEC JEAN-YVES, LE COSSEC HERVE, TOULARASTEL ALAIN, DESNOS JEAN, MAINTENU : LE COSSEC PIERRE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : GOUZIEN CAMILLE, GLOAGUEN JACQUES, DOUCE MICHEL, LE LAY ANDRE, LE BERRE YVES, DONNART FRANCOIS, CARIOU ALAIN, CARIOU LOUIS, LE BRETON PHILIPPE, MORVAN LOUIS, TIRILLY GILDAS (PV AGO DU 02/04/88) NOMINATION DE LE CORRE RENE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PUIS DEMISSION. NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT :STE DE REVISION AUDIT ORGANISATION R.A.O. (PV AGO DU 28 FEVRIER 1987) DATE DEPOT : 19 MAI 1989 - PUBLICITE : LE COURRIER DU LEON DU 29 AVRIL 1989. A COMPTER DU 02/04/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 31 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 817.39 EUR PROCEDURE DE SAUVEGARDE (JGT TC QUIMPER DU 09.11.2007) * LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (JGT TC QUIMPER DU 29.05.2009)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).