Entreprise : SCI LE BOIS DU MOULIN - SIREN 319 647 533
Identité
Dénomination
SCI LE BOIS DU MOULIN
SIREN (siège)
319 647 533
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1980
Début d’activité
20/12/2012
Date de fin de la personne morale
05/10/2079
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion des immeubles bâtis et non bâtis ou des droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire par quelques moyens que ce soit.
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
19 LOT DE LA MARINE 81150 LAGRAVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BREGOU ROBERT , HENRI , FIRMIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Parisot
Nom, Prénom(s)
DAURES DANIELE , EVELYNE
Nom d'usage
BREGOU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Parisot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2012
Siret
31964753300029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion des immeubles bâtis et non bâtis ou des droits immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire par quelques moyens que ce soit.
Adresse
19 LOT DE LA MARINE
81150 , LAGRAVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1980
Siret
31964753300011
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
12450 , FLAVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
845
Date d'ajout
22/03/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 20/12/2012 : Ancienne adresse : Flavin 12450 La Primaube Nouvelle adresse 19 lotissement de la Marine 81150 Lagrave Suite au transfert du siège social, aucun établissement n'est maintenu dans l'ancien ressort. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/12/2012 : Partant : BREGOU Léon, André, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BREGOU Robert, Henri, Firmin, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BREGOU Danièle, Evelyne, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).