Entreprise : GFA FERME DU PLESSIS A NOARDS - SIREN 319 608 097
Identité
Dénomination
GFA FERME DU PLESSIS A NOARDS
Sigle
GFA FERME DU PLESSIS A NOARDS
SIREN (siège)
319 608 097
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1980
Début d’activité
22/08/1980
Date de fin de la personne morale
21/08/2030
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration de ts les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
229283.32 EUR
Adresse du siège
LA SENTE MAILLERAIE 27500 PONT-AUDEMER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ET MME ETIENNE LAUNAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY ETIENNE , ANDRE , RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
Saint-Germain-Village
Nom, Prénom(s)
LAUNAY JEAN , PAUL , ETIENNE , EUGENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1935
Commune de résidence
Le Torquesne
Nom, Prénom(s)
LAUNAY MICHEL , CLAUDE , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Pont-Audemer
Nom, Prénom(s)
LAUNAY SIMONE , JANINE , CHARLOTTE , LUCILE
Nom d'usage
CHAMPION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
Saint-Etienne-la-Thillaye
Nom, Prénom(s)
LAUNAY NICOLE
Nom d'usage
CHAMPION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-coûtais
Nom, Prénom(s)
LAUNAY FRANCOISE
Nom d'usage
SCULLARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Lisieux
Nom, Prénom(s)
LAUNAY MARIE-PAULE , JEANNE , SIMONE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Lisieux
Nom, Prénom(s)
LAUNAY JACQUES , ETIENNE , GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Horbourg-Wihr
Nom, Prénom(s)
LAUNAY DOROTHEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
LAUNAY EDITH
Nom d'usage
HUCK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1979
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/08/1980
Siret
31960809700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration de ts les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété et administration de ts les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
LA SENTE MAILLERAIE
27500 , PONT-AUDEMER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ M ET MME ETIENNE LAUNAY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/08/1980
Siret
31960809700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
27560 , NOARDS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
166
Date d'ajout
25/01/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 29/12/2015 : Nouveau : HUCK Edith, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAUNAY Dorothée, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 504 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 229 283.32 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).