Entreprise : SCI LES FRERES FAURE - SIREN 319 448 221
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2018)
Dénomination
SCI LES FRERES FAURE
SIREN (siège)
319 448 221
Date d'immatriculation au RNE
28/06/1994
Date de fin de la personne morale
27/06/2054
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE LEON FOURNIER 38130 ECHIROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRET-OLLIVIER JOSETTE , DESIREE
Nom d'usage
PONCET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1928
Commune de résidence
Moirans
Nom, Prénom(s)
ALBERT JACQUELINE , MARIE , EDMEE
Nom d'usage
TASSY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
HILARION LOUIS , JEAN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1933
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
BOCCA PATRICE , JEAN , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
PONCET BRIGITTE , MARIE-ANTOINETTE
Nom d'usage
SIRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
PONCET MARIE-CECILE , THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Libreville
Nom, Prénom(s)
PONCET ISABELLE , ALICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Allemond
Nom, Prénom(s)
TASSY CATHERINE , PAULETTE
Nom d'usage
BALLY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1980
Siret
31944822100014
Code APE
702C
Adresse
82 RUE JEAN JAURES
26190 , SAINT-JEAN-EN-ROYANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/04/1994
Siret
31944822100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété administration disposition exploitation gestion et entretien de tous immeubles bâtis ou non et spécialement acquisition d'un terrain sis à SAINT JEAN EN ROYANS Route de Rochechinard.
Adresse
3 RUE 3 Rue Léon Fournier
38130 , Échirolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/000366
Date d'ajout
11/01/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 13/10/2017 - Siège de la liquidation : 3 Rue Léon Fournier 38130 ECHIROLLES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 12/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000370
Date d'ajout
11/01/2018
Description
Radiation en date du 11/01/2018 - Clôture des opérations de liquidation 25/10/2017 (Assemblée générale en date du 25/10/2017).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social de SAINT JEAN EN ROYANS (26190) 82 rue Jean Jaurès (RCS ROMANS 80 D 92) à ECHIROLLES (38130).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONSTITUTION : Dépôt au Greffe de ROMANS le 15.07.1980 L'impartial le 12.07.1980 TRANSFERT : Dépôt au Greffe de ROMANS le 29.04.1994 L'Echo et le Valentinois le 30.04.1994 Dépôt au Greffe de GRENOBL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).