Entreprise : LES TEMPS MEDIAS - SIREN 319 403 739
Identité
Dénomination
LES TEMPS MEDIAS
SIREN (siège)
319 403 739
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1980
Date de fin de la personne morale
30/07/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
55 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAFON EUDES , JACQUES , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DURET FERRARI DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HILLY FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
31940373900026
Code APE
221E
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
55 RUE D'AMSTERDAM
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11735
Date d'ajout
18/02/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 01 1998 NOMMANT MR LEBOUCHARD JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
1269
Date d'ajout
29/01/1991
Description
JUGEMENT DU 29.01.1991 ARRETANT LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE == - DESIGNE STE CIP, MR DIDIER GUILLERME ET LA STE MEDIAS (EN FORMATION) COMME TENU D'EXECUTER LE PLAN, LUI DONNE ACTE DES ENGAGEMENTS QU'IL A PRIS A CET EGARD - FIXE LA DUREE DU PLAN A 6 MOIS - DESIGNE ME CHEVRIER COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN AVEC LA MISSION PREVUE A L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 25-01-1985. MAINTIENT MR CHEVALIER JUGE COMMISSAIRE, MR HEUSELE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT, MAITRE FACQUES ADMINISTRATEUR, AVEC LES POUVOIRS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET MAITRE CHEVRIER REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES.
Numéro d'observation
78548
Date d'ajout
07/09/1990
Description
ORDONNANCE RENDUE LE 04.09.1990 PAR MR LE JUGE COMMISSAIRE EN APPLICATI ON DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET DEPOSEE AU GREFFE LE 05.09.1990
Numéro d'observation
54114
Date d'ajout
24/07/1990
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. JUGEMENT DU 24.07.1990 NUMERO 00/0000 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 10.07.1990 JUGE CRE MR CHEVALIER , JUGE CRE SUPPLEANT MR HEUSELE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME CHEVRIER 16 RUE DE L ABBE DE L EPEE 75005 PARIS ADMINISTRATEUR ME FACQUES. L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR. SOUS PROCEDURE COMMUNE ET PATRIMOINE COMMUN AVEC PRISCOM ET CASH MARKETING.
Numéro d'observation
47961
Date d'ajout
17/07/1990
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 16 JUILLET 1990 AU GREFFE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :CONFORMENT A L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 PV AGE DU28 OCTOBRE 1982
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).