Entreprise : SARLEU - SIREN 319 280 269
Identité
Dénomination
SARLEU
SIREN (siège)
319 280 269
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1980
Date de fin de la personne morale
21/07/2079
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
71 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPRAT ANDREE , AIMEE
Nom d'usage
PARMIGIANII
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1935
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
COLIGNON FRANCE
Nom d'usage
PETTINELLI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
SAINT LEU LA FORET
Nom, Prénom(s)
TARANTINI ARNAUD , ALEXANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Argenteuil
Nom, Prénom(s)
TARANTINI WILFRID
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
ROUBINET JEAN-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Mérignac
Dénomination
SOCIETE ANONYME EUROFID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mérignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1980
Siret
31928026900014
Enseigne
PRISUNIC
Code APE
521C
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Le commerce de détail de produits de consommation courante alimentaires ou autres bazar mercerie bonneterie quincaillerie droguerie.
Adresse
71 RUE 71 Rue PIERRE BROSSOLETTE
95200 , Sarcelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19245
Date d'ajout
18/11/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 18/11/2005 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16864
Date d'ajout
24/10/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 24/10/2003 nommant M. BOURGET juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10446
Date d'ajout
30/01/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 24/01/2003 , Désignant Me VALDMAN, de la SCP MICHEL-VALDMAN 69 Rue Saint Martin 95300 PONTOISE En remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné
Numéro d'observation
6932
Date d'ajout
28/10/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 25/10/2002 nommant M. TANKERE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2387
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
20338
Date d'ajout
17/07/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13/07/2001 , arrêtant le plan de cession au profit de M. André Varasse agissant pour le compte de la Sarl sarcelles distribution en voie de constitution . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Hamamouche 69 rue saint martin 95300 Pontoise , maintient représentant des créanciers Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 Pontoise , maintient administrateur Me Hamamouche , nom du juge commissaire : M. moutarde , sous le numéro 01j00271
Numéro d'observation
6967
Date d'ajout
28/05/2001
Description
Le tribunal de commerce de Pontoise , a prononcé en date du 28/05/2001 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 01j00271 , date de cessation des paiements le 28/11/1999 , et a désigné juge commissaire m. moutarde , juge commissaire suppléant m. Leroy , administrateur me Hamamouche 69 rue saint martin 95300 Pontoise avec pour mission : Assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion , représentant créanciers me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 Pontoise . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
6845
Date d'ajout
23/05/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise , en date du 23/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).