Entreprise : ETABLISSEMENTS WIERRE - SIREN 319 268 389
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS WIERRE
SIREN (siège)
319 268 389
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1980
Début d’activité
01/07/1980
Date de fin de la personne morale
04/08/2030
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
185987.8 EUR
Adresse du siège
1 RUE ROUGET DE LISLE 62100 CALAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUET JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gravelines
Nom, Prénom(s)
WIERRE PASCAL , DANIEL , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Calais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
31926838900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE ROUGET DE LISLE
62100 , CALAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4119
Date d'ajout
18/06/2015
Description
Radiation du RCS le 18/06/2015 avec effet au 18/06/2015 Par jugement en date du 18/06/2015 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance D'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4118
Date d'ajout
18/06/2015
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 18/06/2015, LE TRIBUNAL BOULOGNE S/MER A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE ETABLISSEMENTS WIERRE (PROCEDURE OUVERTE LE 10/07/1991 ) Date d'effet : 18/06/2015
Numéro d'observation
424
Date d'ajout
22/01/2013
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 21/01/2013 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur Max HENAUX , Juge commissaire titulaire en remplacement de Madame Janick GOETGHELUCK , ancien Juge. Date d'effet : 21/01/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/03/2010
Description
(Procédures collectives) : Par ordonnance en date du 02/02/2010 Monsieur le Président du tribunal a procédé au remplacement du juge commissaire titulaire précédemment en fonction et a nommé : Juge Commissaire titulaire Madame Janick GOETGHELUCK.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6203 (CALAIS).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Calais a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 1 220 000.00 FRF nouveau montant : 185 987.80 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/1999
Description
Changement d'un organe de procédure : --- Jugement du tribunal de commerce de Calais en date du 16/12/1999 désignant maître Alexandre Delezenne, 64 bd La-Fayette 62100 Calais, en qualité de liquidateur, en remplacement de maître Henri Deladriere
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/08/1991
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 rue Rouget de Lisle, Angle 69 Bd Victor Hugo 62100 Calais : Pour l'établissement principal situé à CALAIS 1 Rue Rouget de Lisle et 69 Bd Victor Hugo il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds fonds donné en location gérance à Monsieur Pascal WIERRE à compter du 01 avril 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/07/1991
Description
(Procédures collectives) : --- Jugement en date du 10/07/1991 : Ouverture de redressement judiciaire converti par jugement du même jour en liquidation judiciaire. Cessation des paiements 10/1/91. Liquidateur : Me H. Deladriere 36 rue des prêtres à Calais.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/05/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 rue Rouget de Lisle, Angle 69 Bd Victor Hugo 62100 Calais : Pour l'établissement principal situé à CALAIS 69 Bd Victor Hugo et 1 Rue Rouget de Lisle il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds Apport en société suite à résiliation du contrat de location gérance précédemment consenti par Monsieur Jean WIERRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/05/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé 103 boulevard Lafayette 62100 Calais : Pour l'établissement secondaire situé à CALAIS 103 Bd La Fayette il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds Résiliation du contrat de location gérance consentie par Monsieur Jean WIERRE à la société suivie de son apport en société
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/05/1981
Description
Observations concernant l'établissement situé 80 boulevard Lafayette 62100 Calais : Pour l'établissement secondaire situé à CALAIS 80 Bd La Fayette il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds Résiliation de la location gérance consentie à la société par Monsieur Jean WIERRE suivie de son apport en société
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/07/1980
Description
: --- La société a exploité en tant que locataire gérante du 1/7/80 au 31/3/81 le siège social, ainsi que les deux établissements secondaires .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).