Entreprise : BUIG-AUTO - SIREN 319 075 297
Identité
Dénomination
BUIG-AUTO
SIREN (siège)
319 075 297
Date d'immatriculation au RNE
20/06/1980
Date de fin de la personne morale
19/06/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
38148.84 EUR
Adresse du siège
14 IMP ANDRE MONTAUD 81100 CASTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASTRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUIGUES PATRICK , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
VENDRES
Nom, Prénom(s)
GALVE AGNES , MARIE
Nom d'usage
BUIGUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
VENDRES
Dénomination
SCP YVAN ROSSIGNOL - YVAN FABRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CASTRES
Dénomination
SA REVIREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31907529700014
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
NEGOCE ET LOCATION DE VEHICULES NEUFS ET D'OCCASION ET LE PETIT ENTRETIEN AUTOMOBILE, DE RESIDENCE DE LOISIR, DE CARAVANES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES AINSI QUE D'ARTICLES DE CADEAUX ;
Adresse
14 IMP 14 IMPASSE ANDRE MONTAUD
81100 , CASTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CASTRES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/09/2001
Siret
31907529700022
Code APE
851J
Adresse
50 CHE DU TERRIER ST JEAN
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2001
Siret
31907529700030
Code APE
501Z
Adresse
33 RUE SOEUR LOUISE
81100 , CASTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3776
Date d'ajout
12/10/2018
Description
Radiation du RCS le 12/10/2018 avec effet au 12/10/2018 En date du 12/10/2018, le Tribunal de Commerce de Castres a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de BUIG-AUTO (SARL) (procédure ouverte le 17/06/2005 )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2300
Date d'ajout
12/07/2005
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 08/07/2005, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME MAITRE EVERAERE MONIQUE 1 RUE GUSTAVE SARRAT MAZAMET COMME LIQUIDATEUR, MAINTIENT AU 17/06/2005 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS SANS POURSUITE D ACTIVITE DESIGNE MR BUIGUES PATRICK 187 ALL DES LOTUS HORIZON BLEU 34350 VENDRES EX GERANT EN QUALITE DE ADMINISTRATEUR AD HOC REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 17/06/2005 A COMPTER DU 08/07/2005 Date d'effet : 08/07/2005
Numéro d'observation
1981
Date d'ajout
17/06/2005
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 17/06/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR PIERRE LACOSTE REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME EVERAERE 1, RUE GUSTAVE SARRAT 81200 MAZAMET DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 17/06/2005 A COMPTER DU 17/06/2005 Date d'effet : 17/06/2005
Numéro d'observation
1980
Date d'ajout
17/06/2005
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 17/06/2005
Numéro d'observation
1387
Date d'ajout
24/04/2002
Description
ANCIEN SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 50 CHEMIN DU TERRIER SAINT JEAN 81100 CASTRES ; NOUVEAU SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 33 RUE SOEUR LOUISE 81100 CASTRES ; A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2001 ANCIENNE DENOMINATION : AMBULANCES CASTRAISES ; NOUVELLE DENOMINATION : BUIG-AUTO ; SUPPRESSION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE : AMBULANCES CASTRAISES ; SUPPRESSION DE L'OBJET SOCIAL ET DE L'ACTIVITE, L'ACTIVITE D'AMBULANCIER, TRANSPORTS DE MALADES, ASSIS ET COUCHES, TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORT DE CORPS, EXTENSION A L'OBJET SOCIAL ET A L'ACTIVITE, L'ACTIVITE DE "PETIT ENTRETIEN AUTOMOBILE" ; OBJET SOCIAL ET ACTIVITE EXERCEE : NEGOCE ET LOCATION DE VEHICULES NEUFS ET D'OCCASION ET LE PETIT ENTRETIEN AUTOMOBILE, DE RESIDENCE DE LOISIR, DE CARAVANES, EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES, AINSI QUE D'ARTICLES DE CADEAUX ; REMISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ; A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 2001 TRANSFORMATION DE LA SOCIETE SA EN SARL ; NOUVEAUX CO-GERANTS : MR BUIGUES PATRICK, MME BUIGUES NEE GALVE AGNES ; ANCIEN PRESIDENT DU C.A. ET ADMINISTRATEUR : MME BUIGUES NEE BERNARD MARIE-ROSE ; ANCIENS ADMINISTRATEURS : MR BUIGUES PATRICK, MR BUIGUES JEAN ; A COMPTER DU 1ER JANVIER 2002 DEPOT ACTES LE 24.4.2002 NO 703 ET STATUTS MIS A JOUR PUBLICITE : LA MONTAGNE NOIRE DU 16.4.2002 Date d'effet : 01/01/2002
Numéro d'observation
1074
Date d'ajout
12/04/1999
Description
NOMINATION DE MME BUIGUES NEE BERNARD MARIE-ROSE (ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR) EN QUALITE DE PRESIDENT DU C.A. EN REMPLACEMENT DE MR BUIGUES ANDRE PRESIDENT DU C.A. DEMISSIONNAIRE ; A COMPTER DU 30.6.1993 DEPOT ACTES LE 12.4.1999 N[ 542 PUBLICITE : LE PAYSAN TARNAIS
Numéro d'observation
1153
Date d'ajout
13/04/1993
Description
NOMINATION DE MRS BOUISSIERE EMILE ET BUIGUES PATRICK EN QUALITE D'ADMI- NISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MMES ALBA NEE BOUISSIERE BRIGITTE ET BUIGUES NEE BERNARD MARIE ROSE DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 23 OCTOBRE 1987. NOMINATION DE MR VIGUIER JACQUES EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR FABRE ANDRE A COMTPER DU 30 SEPTEMBRE 1988. NOMINATION DE MR BUIGUES JEAN ET DE MME BUIGUES NEE BERNARD MARIE ROSE EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS EN REMPLACEMENT DE MRS ALBA ERIC ET BOUISSIERE EMILE DEMISSIONNAIRES A COMPTER DU 8 AOUT 1989. NOMINATION DE MME BUIGUES NEE BERNARD MARIE ROSE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 15 OCTOBRE 1989 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE QUE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE SOIT DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26 OCTOBRE 1992 DEPOT ACTES LE 13.4.1993 N[ 478 A 482 PUBLICITE : LA VOIX LIBRE DU 16.12.1988, LE PAYSAN TARNAIS DU 26.11.92 ET DU 11.2.1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE MISE EN HARMONIE CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE QUE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE SOIT DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26 OCTOBRE 1992. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 240.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 148.84 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).