Entreprise : STE REGIONALE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE - SIREN 318 992 054
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2022)
Dénomination
STE REGIONALE DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE
Sigle
SRCM
SIREN (siège)
318 992 054
Date d'immatriculation au RNE
05/06/1980
Date de fin de la personne morale
04/06/2079
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
158400 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE LA BARRIERE 62490 VITRY-EN-ARTOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRIZAC OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Vitry-en-Artois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/1980
Siret
31899205400011
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Activité principale
Travaux de menuiserie bois et PVC
Adresse
406 RUE DU CHAMP DE TIR
59400 , CAMBRAI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE CANTIMPRE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1992
Siret
31899205400029
Code APE
454C
Adresse
RUE LOUIS PETIT
59220 , DENAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
USINE RELAIS N°7
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/1994
Siret
31899205400037
Code APE
454C
Adresse
RUE ANTOINE LAURENT LAVOISIER
59770 , MARLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE LES DIX MUIDS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
31899205400045
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
AV DE L EUROPE
62780 , CUCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/11/2019
Siret
31899205400052
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la fabrication et la pose de menuiseries, charpentes, cloisons de toute nature, faux plafonds et planchers techniques et de tous procedes d'isolation quels qu'ils soient.
Adresse
4 RUE 4 rue de la Barrière
62490 , Vitry-en-Artois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 20/10/2021. Dénomination de l'associé unique : MARQUENT, Arras : 492391875. Journal d'annonces légales : La Croix du Nord paru le 29/10/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10886
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/10/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
4030
Date d'ajout
29/06/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Arras par suite de transfert du siège social à compter du 14/11/2019 du 406 rue du Champ de Tir - Parc d'Activité Cantimpre 59400 Cambrai au 4 rue de la Barrière 62490 Vitry-en-Artois
Numéro d'observation
2980
Date d'ajout
05/07/2013
Description
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de BOULOGNE (6202)
Numéro d'observation
5184
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2009 : Partant : SOCIETE AEQUITAS, Commissaire aux comptes titulaire Partant : MESSEANT Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : AUDITS ET CONSEILS JC GRAUX, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : DZIERZEK Pascal, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2322
Date d'ajout
13/12/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/11/2006 : PARTANT : SARL FRANCK VANESSE HOLDING REPRESENTEE PAR VANESSE FRANCK, PRÉSIDENT NOUVEAU : EURL MARQUENT REPRESENTEE PAR TRIZAC OLIVIER, PRÉSIDENT ADRESSE MODIFIEE : SOCIETE AEQUITAS, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ADRESSE MODIFIEE : MESSEANT BERNARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
1856
Date d'ajout
25/10/2005
Description
SUIVANT DECISION DU CONSEIL MUNICIPALMODIFICATION DE L'INTITULE D 'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL A CAMBRAI 406 RUE DU CHAMP DE TIR Date d'effet : 15/09/2005
Numéro d'observation
2761
Date d'ajout
02/12/2004
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - NOMINATION DE LA SARL FRANCK VANESSE HOLDING REPRESENTEE PAR MR VANESSE FRANCK (PRECEDEMMENT GERANT) EN QUALITE DE PRESIDENT Date d'effet : 26/10/2004
Numéro d'observation
1622
Date d'ajout
06/08/2003
Description
NOMINATION DE LA SOCIETE AEQUITAS ET MR MESSEANT BERNARD EN QUALITE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Date d'effet : 17/06/2003
Numéro d'observation
1264
Date d'ajout
23/08/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 900 000 FRS A 1 039 035.80 FRS ET CONVERSION EN 158 400 EUROS. Date d'effet : 25/06/2001
Numéro d'observation
262
Date d'ajout
02/02/2000
Description
NOMINATION DE MR VANESSE FRANCK EN QUALIE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR VANESSE PIERRE (DEMISSIONNAIRE). Date d'effet : 01/01/2000
Numéro d'observation
1437
Date d'ajout
02/09/1999
Description
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENES ( 92 B 67) A COMPTER DU 31.12.98.
Numéro d'observation
1375
Date d'ajout
20/08/1997
Description
REGULARISATION : DEMISSION DE "AUDIT ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A. LAGOUTTE", COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, ET DE MR ALAIN LAGOUTTE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, A/C DU 21.05.97 - DEPOT DU 01.08.97.
Numéro d'observation
1830
Date d'ajout
20/10/1995
Description
NOMINATION DE MR PIERRE VANESSE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR RENE LACROIX (DEMISSIONNAIRE) A COMPTER DU 01.09.95.
Numéro d'observation
291
Date d'ajout
11/02/1994
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE DE L'ETS SECONDAIRE SIS DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (92 B 67) A/C DU 16.01.94.
Numéro d'observation
1618
Date d'ajout
14/09/1993
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE "AUDIT ET ASSISTANCE INTERNATIONALE A. LAGOUTTE" REPRESENTE PAR MR MICHEL HEOIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMP TES TITULAIRE ; NOMINATION DE MR ALAIN LAGOUTTE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A/C DU PV D'AGO DU 30.06.93 - DEPOT DU 10.09.93.
Numéro d'observation
1391
Date d'ajout
25/08/1992
Description
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ET NOMINATION DE MR LACROIX RENE EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR PIERRE VANESSE A COMPTER DU P.V. D'AGE DU 30.03.92 - DEPOT DU 05.08.92. ..
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
10/03/1992
Description
CREATION D'UN ETS SECONDAIRE A DENAIN, RUE LOUIS PETIT USINE RELAIS NO 7 A/C DU 01.02.92
Numéro d'observation
1447
Date d'ajout
17/08/1989
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL DE 600.000 FRS PASSE A 900.000 FRS - PV D'AGO DU 28.06.89 - DEPOT DU 31.07.89. A COMPTER DU 28/06/89
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
15/10/1987
Description
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE A COMPTER DU 30/06/87
Numéro d'observation
343
Date d'ajout
02/10/1987
Description
CONTINUATION DE LA STE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 24/10/86
Numéro d'observation
55
Date d'ajout
25/04/1984
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL - ACQUIERT PAR APPORT UN FONDS DE COMMERCE DE FABRICATION D'ELEMENTS DE CHARPENTE ET DE MENUISERIE CLOISONS ET DE TOUS PROCEDES D'ISOLANTS ETC... A COMPTER DU 31/12/83
Numéro d'observation
93
Date d'ajout
09/09/1980
Description
DATE DE COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION. A COMPTER DU 03/04/80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).