Entreprise : SICA DES VOLCANS - SIREN 318 963 543
Identité
(Entreprise radiée le 04/08/2021)
Dénomination
SICA DES VOLCANS
SIREN (siège)
318 963 543
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2000
Date de fin de la personne morale
10/04/2030
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile d'intérêt collectif agricole (SICA)
Capital minimum
4573.47 EUR
Adresse du siège
2 AV DE LA GRANGE DES PRES 34120 PEZENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAZOTTES JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
COURONNE PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
NARBONNE
Nom, Prénom(s)
GRANIER GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1925
Commune de résidence
MAGALAS
Nom, Prénom(s)
HARDY ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1922
Commune de résidence
MONTAGNAC
Nom, Prénom(s)
GAUJAL ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1922
Commune de résidence
BESSAN
Nom, Prénom(s)
GAUJAL CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1924
Commune de résidence
PINET
Nom, Prénom(s)
DALICHOUX MARCEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1926
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
FULCRAND JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
PAULHAN
Nom, Prénom(s)
DE CADOLLE CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
MONTAGNAC
Nom, Prénom(s)
DE CLOCK LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1923
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BARDOU JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
AZAN OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
CANTIE NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
L'EPINE GILBERT
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
BEZARD FALGAS PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1925
Commune de résidence
POMEROLS
Nom, Prénom(s)
COSTE PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
TOURBES
Nom, Prénom(s)
THILLAYE DU BOUILLAY BRUNO
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
GIGNAC
Nom, Prénom(s)
CARDOT FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
PEZENAS
Nom, Prénom(s)
SUMIEN NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
MARSEILLAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1990
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/1985
Siret
31896354300026
Code APE
0130
Origine du fonds
Création
Activité principale
AMELIORER PROGRESSIVEMENT LA QUALITE DES VINS PRODUITS PAR SES ADHERENTS ET DE MANIERE GENERALE ENTREPRENDRE TOUTES ACTIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS DE LA VITICULTURE. COMMERCIALISER ET VENDRE LES PRODUITS VITICOLES DE SES ADHERENTS SELON LES MODALITES PRECISEES DANS LE REGLEMENT INTERIEUR. ETC...
Adresse
2 AV 2 AV. DE LA GRANGE DES PRES
34120 , PEZENAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 9
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12650
Date d'ajout
04/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Béziers le 04/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7487
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE CIVILE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 01 JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 30 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 4 573.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).