Entreprise : CUMA DE CHAUMIER - SIREN 318 919 826
Identité
Dénomination
CUMA DE CHAUMIER
SIREN (siège)
318 919 826
Date d'immatriculation au RNE
07/05/1980
Début d’activité
01/07/1980
Date de fin de la personne morale
06/05/2030
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Cuma de moissonnage battage
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Capital social
4177.1 EUR
Adresse du siège
CHAUMIER 03310 DURDAT-LAREQUILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORBLIN DENIS , ROLAND , JEAN
Qualité
Administrateur, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Durdat-Larequille
Nom, Prénom(s)
SAILLARD SYLVAIN , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Durdat-Larequille
Nom, Prénom(s)
SOULIER OCTAVE , FRANCOIS
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Neris-les-Bains
Dénomination
LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
Qualité
Administrateur, Autre
Commune de résidence
Durdat-Larequille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1980
Siret
31891982600012
Nom commercial
CUMA DE CHAUMIER
Enseigne
CUMA DE CHAUMIER
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Cuma de moissonnage battage
Autres Activités
Cuma de moissonnage battage
Adresse
CHAUMIER
03310 , DURDAT-LAREQUILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1239
Date d'ajout
31/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/05/2009 : Partant : BEAUNE Daniel Jean Pierre, Commissaire aux comptes titulaire Partant : PICANDET Robert Denis, Administrateur Partant : MATHORMAT Albert, Président Nouveau : SAILLARD Sylvain Bernard, Président Nouveau : CORBLIN Denis Roland Jean, Trésorier Nouveau : CUMA LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE représentée par EVRAIN Pierre-Alain, Administrateur Changement de qualité : SOULIER Octave François, Administrateur devient Vice président administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 27 400.00 FRF nouveau montant : 4 177.10 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).