Entreprise : FIRCO CHALLANS EXPERTISE COMPTABLE - SIREN 318 882 966
Identité
Dénomination
FIRCO CHALLANS EXPERTISE COMPTABLE
Sigle
FIRCO
SIREN (siège)
318 882 966
Date d'immatriculation au RNE
26/06/1980
Début d’activité
01/05/1980
Date de fin de la personne morale
25/06/2079
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
expertise comptable
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
65000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU PARC DE PONT HABERT 85300 SALLERTAINE FRANCE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIOLEAU JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1980
Siret
31888296600050
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
expertise comptable
Adresse
12 RUE DU PARC DE PONT HABERT
85300 , SALLERTAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1982
Siret
31888296600027
Enseigne
CABINET D EXPERTISE COMPTABLE
Code APE
741C
Adresse
1 ALL DU COMMANDANT GUILBAUD
85300 , CHALLANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1988
Siret
31888296600035
Code APE
741C
Adresse
4 RUE FELICITE BEVIER
85740 , L'EPINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/10/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1996
Siret
31888296600043
Code APE
741C
Adresse
22 AV DE LA FAYE
85270 , SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/11/2007
Description
: ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : CABINET F. MENARD
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/06/1980
Description
Historique des observations depuis le 26/06/1980 : TITRE DU JOURNAL D'ANNONCES : OUEST FRANCE. MOD DU 14.1.1985. MISE EN HARMONIE DES STATUTS MODIFICATION DU 18.10.1996 - FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SARL ECONOMIE ET GESTION RCS LA ROCHE SUR YON B 788.358.620 (RAD DU 11.10.1996) A CPTER DU 1.7.1996 MODIFICATION DU 16.1.2001 - SUPPRESSION DE L'ETS SECONDAIRE SIS 22 AVENUE DE LA FAYE (85270) ST HILAIRE DE RIEZ A CPTER DU 2.10.2000. VTE DE LA CLIENTELE AU CABINET CB
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).