Entreprise : SCI DE LA CHARVE - SIREN 318 799 434
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2018)
Dénomination
SCI DE LA CHARVE
SIREN (siège)
318 799 434
Date d'immatriculation au RNE
14/05/1980
Date de fin de la personne morale
13/05/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
49 RUE DES FLEURS 73000 CHAMBERY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNARD NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1993
Commune de résidence
Massignieu-de-Rives
Nom, Prénom(s)
TCHERNENKO SERGE , YVON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1930
Commune de résidence
Poncin
Nom, Prénom(s)
TCHERNENKO PATRICIA , COLETTE
Nom d'usage
MEUNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Poncin
Nom, Prénom(s)
TRILLAT ROGER , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Chambéry
Nom, Prénom(s)
ROSELL-GAUTHEY PHILIPPE , MAURICE , FERNAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Massignieu-de-Rives
Nom, Prénom(s)
BERTHON CLAUDE-ANDREE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
FAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Massignieu-de-Rives
Nom, Prénom(s)
ROSELL-GAUTHEY LAURENCE , ANDREE , MAURICETT
Nom d'usage
BONNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Massignieu-de-Rives
Nom, Prénom(s)
FAVIER SEBASTIEN , ANDRE , ALEXANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Massignieu-de-Rives
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31879943400010
Code APE
702C
Adresse
RUE DE LA CHAVANNE
73490 , LA RAVOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1996
Siret
31879943400028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE ARISTIDE BERGES
73490 , LA RAVOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/05/2010
Siret
31879943400036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat de parcelles de terrain à La Ravoire. Construction de locaux à usage industriel et commercial. Location.
Adresse
49 RUE 49 Rue des Fleurs
73000 , Chambéry - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6066
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 31/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4578
Date d'ajout
08/08/2018
Description
Dissolution à compter du 12/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/07/2018 siège de la liquidation 49 rue des Fleurs, 73000 CHAMBERY parution de la publicité légale LA VIE NOUVELLE en date du 10/08/2018
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/05/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de 73490 LA RAVOIRE, Rue Aristide Bergès, exploité du 20/12/1996 au 05/05/2010 à 73000 CHAMBERY, 49 Rue des Fleurs, à compter du 05/05/2010.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/05/1980
Description
Historique des observations depuis le 14/05/1980 : Précédent établissement : LA RAVOIRE (73490) Rue de la Charve du 10/04/1980 au 20/12/1996.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).