Entreprise : SCI DU MOULIN DE SANG - SIREN 318 787 660
Identité
(Entreprise radiée le 02/06/2023)
Dénomination
SCI DU MOULIN DE SANG
SIREN (siège)
318 787 660
Date d'immatriculation au RNE
19/05/1980
Date de fin de la personne morale
18/05/1995
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1325.24 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L OCEAN 44210 PORNIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISAIA BRUNO , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Pornic
Nom, Prénom(s)
BELLEC JEAN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Pornic
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/03/1980
Siret
31878766000014
Code APE
8121
Activité principale
l'achat de deux parcelles de terrain sises commune de pornic section de sté marie sur mer route des ailes ldt le moulin de sang construction sur lesdites parcelles en vue de sa vente par fractions d'un ensemble immobilier qui séra affecté a l'usage de bureaux
Adresse
2 RUE 2 boulevard de l Océan Sainte-Marie
44210 , Pornic - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/06/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/05/1980
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE COURRIER DE P AIMBOEUF ------------ MODIFICATION DU 6 MARS 1992 : DISSOLUTION ANTICI- PEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31.12.1991 M. ISAIA BRUNO A ETE NOMME LIQUIDATE UR LE SIEGE DE LA LIQUIDATION A ETE FIXE A PORNIC LE CAMPUS ROUTE DE ST MICHEL
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 31/12/1991. - Date de dissolution : 31/12/1991.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).