Entreprise : SOC GENRALE COUVERTURE ET ETANCHEITE - SIREN 318 586 815
Identité
Dénomination
SOC GENRALE COUVERTURE ET ETANCHEITE
Sigle
SGCE
SIREN (siège)
318 586 815
Date d'immatriculation au RNE
28/04/1980
Date de fin de la personne morale
27/04/2079
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1981
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT JULIEN 30960 LES MAGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACROIX CHRISTIAN , HENRI , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Salindres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
28/04/1980
Siret
31858681500025
Code APE
5572
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE MISE HORS-D'EAU DES BATIMENTS, L'ACHAT ET LA VENTE DE TOUS MATERIELS SE RAPPORTANT A CETTE ACTIVITE. TOUS TRAVAUX DE GROS-OEUVRE DE BATIMENT, CONSTRUCTION, TRAVAUX DE SECOND OEUVRE ET REPARATION. ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES EN QUALITE DE MARCHAND DE BIENS.
Adresse
RTE DE SAINT JULIEN
30960 , LES MAGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/031672
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Par ordonnance en date du 04/10/2022, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné Mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ 22 rue Taisson 30100 Alès en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/031669
Date d'ajout
04/10/2022
Description
Par ordonnance en date du 03/10/2022, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ 22 rue Taisson 30100 Alès en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F09/001757
Date d'ajout
02/02/2009
Description
Ordonnance du président en date du 30/01/2009 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur MESSIS Bernard Titulaire et Monsieur Alex DRAUSSIN Juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Numéro d'observation
F05/001813
Date d'ajout
27/07/2005
Description
Mention d'office PAR ORDONNANCE DU 25.07.05 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES A DESIGNE ME DE SAINT RAPT BERNARD, BP 78 - 84302 CAVAILLON EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC POUR REPRESENTER LA SOCIETE EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE date d'effet : 25/07/2005
Numéro d'observation
F02/000724
Date d'ajout
09/04/2002
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 25/03/2002 CLEMENT JEAN-JACQUES A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE date d'effet : 25/03/2002
Numéro d'observation
F99/000233
Date d'ajout
05/02/1999
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/01/99 SARTON BENOIT A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE BELLEGARDE LOUIS A COMPTER DU 26/01/99
Numéro d'observation
F95/000932
Date d'ajout
18/05/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 14/04/95 BELLEGARDE LOUIS A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE A COMPTER DU 14/04/95
Numéro d'observation
F92/001264
Date d'ajout
15/07/1992
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.07.1992, MR PECHON BERNARD A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE. A COMPTER DU 07.07.1992.
Numéro d'observation
F87/000977
Date d'ajout
17/06/1987
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL S.G.C.E. REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME MARC ANDRE, PASSAGE CHAMPEYRACHE A ALES. A COMPTER DU 17.06.1987
Numéro d'observation
F87/000937
Date d'ajout
10/06/1987
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 9 JUIN 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES, A OUVERT UNE PROCEDURE REGIME SIMPLIFIE, DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SARL S.G.C.E., FIXANT PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 19 FEVRIER 1987, A NOMME ME BLANC, 38 BIS RUE AMANS RODAT A RODEZ (AVEYRON), ADMINISTRATEUR DE LADITE SOCIETE, AVEC MISSION DE L'ASSISTER DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. A NOMME ME ANDRE, PASSAGE CHAMPEYRACHE A ALES, REPRESENTANT DES CREANCIERS. A COMPTER DU 10.06.1987
Numéro d'observation
F87/000918
Date d'ajout
09/06/1987
Description
MENTION D'OFFICE : EN DATE DU 9 JUIN 1987, MR CHRISTIAN LACROIX, GERANT, A DECLARE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES, QUE LA SARL S.G.C.E. - SOCIETE GENERALE DE COUVERTURE ET D'ETANCHEITE, ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PAR SUITE DE L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE. A COMPTER DU 09.06.1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).