Entreprise : SCI SAINT-JUST - SIREN 318 505 393
Identité
Dénomination
SCI SAINT-JUST
SIREN (siège)
318 505 393
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1980
Date de fin de la personne morale
28/04/2079
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1676 EUR
Adresse du siège
RN 43 62730 LES ATTAQUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAIDIERE PIERRE-PHILIPPE , GILBERT , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Le Touquet-Paris-Plage
Dénomination
ITM ENTREPRISES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CLAIPIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Riquier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/04/2007
Siret
31850539300039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RN 43
62730 , LES ATTAQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/05/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/1979
Siret
31850539300013
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
IDEM A L'ACTIVITE L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, LA MISE EN VALEUR DE TOUS TERRAINS ET L'EDIFICATION SUR LESDITS TERRAINS DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL OU D'HABITATION -
Adresse
RUE MIRABEAU
59620 , AULNOYE-AYMERIES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES DU BOUVIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2007
Siret
31850539300021
Code APE
702C
Adresse
RTE D HALLU
80320 , CHAULNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE BOIS A GENETS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/10/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6203 (CALAIS).
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 11 000.00 FRF nouveau montant : 1 67 6.94 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/10/1995
Description
--- A COMPTER DU 11.09.95 - CHANGEMENT DE GERANT - PARTANT BOUTIN BEATRICE - NOUVEAU COQUOIN PATRICK -
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/04/1980
Description
Historique : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 549 le 29/04/1980 --- Publicité au Journal : LA GAZETTE --- Parution au Journal le 1 5/12/1979
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/11/1979
Description
Observations concernant l'établissement situé rési dence DU BOUVIER - RUE MIRAB EAU 59620 Aulnoye-Aym eries : --- CREATION EXPLOITATION DIRECTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).