Entreprise : MARCOLIN - SIREN 318 413 721
Identité
Dénomination
MARCOLIN
SIREN (siège)
318 413 721
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1980
Date de fin de la personne morale
15/04/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
14 PL DE FRANCE 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDERSEN KARIN
Nom d'usage
MARCOLIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
27 LOUVIERS
Nom, Prénom(s)
LIST RENE , VICTOR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
ALGRANGE
Nom, Prénom(s)
MARCOLIN LEON , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1938
Commune de résidence
27375 LOUVIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1980
Siret
31841372100024
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE ET CONSTRUCTION DE TOUS IMMEUBLES, VENTE DE PAVILLONS ET COMMERCIA- LISATION DE PLANS TYPES
Adresse
14 PL DE FRANCE
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/1981
Description
CONTINUATION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DES 3/4 DU CAPITAL SOCIAL (AGE DU 23.09.81) A COMPTER DU 23.09.81
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).