Entreprise : LES CONSTRUCTEURS D'IROISE - SIREN 318 208 436
Identité
(Entreprise radiée le 03/10/1989)
Dénomination
LES CONSTRUCTEURS D'IROISE
SIREN (siège)
318 208 436
Date d'immatriculation au RNE
12/07/1982
Date de fin de la personne morale
11/07/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
100000 Francs
Adresse du siège
10 RUE TOURVILLE 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOTTE FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
PIEPLU SYLVIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
BARDIN RICHARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN-BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
BASSET MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
BREST
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/08/1989
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/1982
Siret
31820843600036
Code APE
5560
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ET TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SE RAPPORTANT A LA CONSTRUCTION
Adresse
10 RUE 10 RUE TOURVILLE
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3227
Date d'ajout
12/09/1990
Description
MENTION D'OFFICE : LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 18.07.89, A PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE EMPORTANT INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER, OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIREC- TEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, ET TOUTE PERSONNE MORALE A L'EGARD DE MR BARDIN RICHARD, ANCIENNEMENT 64 RUE JEAN JAURES A COMPTER DU 18.07.89
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3772
Date d'ajout
03/10/1989
Description
MENTION D'OFFICE : JUGEMENT DU 18.09.89 CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF A COMPTER DU 18/09/89
Numéro d'observation
3773
Date d'ajout
03/10/1989
Description
Radiation du RCS le 03/10/1989 avec effet au 18/09/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/1987
Description
MENTION D'OFFICE DU 17.07.87 : JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, PROCEDURE SIMPLI- FIEE DU 10.07.87; CESSATION DES PAIEMENTS, DATE PROVISOIRE :09.07. 87 JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR TIXIER REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME CORRE, 18 RUE TRAVERSE BREST A COMPTER DU 10/07/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/07/1987
Description
MENTION D'OFFICE DU 17.02.87 DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 09/07/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/01/1987
Description
MENTION D'OFFICE DU 17.07.87 : LIQUIDATION JUDICIAIRE : 10.07.87 JUGE COMMISSAIRE : MONSIEUR TIXIER LIQUIDATEUR : MAITRE CORRE, 18 RUE TRAVERSE BREST A COMPTER DU 10/07/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/12/1986
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social MODIFICATION DU 30.12.86 : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL (DATE D'EFFET : 21.11.86) A COMPTER DU 21/11/86
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).