Entreprise : EXPLOITATION FORESTIERE VERVISCH SA - SIREN 318 150 398
Identité
Dénomination
EXPLOITATION FORESTIERE VERVISCH SA
SIREN (siège)
318 150 398
Date d'immatriculation au RNE
26/02/1980
Date de fin de la personne morale
25/02/2079
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
160391.61 EUR
Adresse du siège
196 RUE DE LA LYS 59250 HALLUIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 36
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERVISCH ALEXANDRE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Nom, Prénom(s)
VERVISCH PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Nom, Prénom(s)
VERVISCH FERDINAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Nom, Prénom(s)
HACKER DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roubaix
Nom, Prénom(s)
ROUVILLAIN YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1980
Siret
31815039800010
Code APE
020B
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION FORESTIERE ABATTAGE, DEBORDAGE, NEGOCE DE BOIS
Adresse
196 RUE 196 rue de la Lys
59250 , Halluin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 36
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
09/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 07/11/2006 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/11/2006
Description
Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour in suffisance d'actif (article 42.1 du décret n° 84-4 06 du 30/05/1984).
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 11/01/2005 nommant M CUVELIER PHILIPPE Jug e Commissaire en remplacement de MR SEGARD Amaury
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/01/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 14/01/2003 nommant M SEGARD AMAURY en qual ite de Juge Commissaire en remplacement de DALLE R ENE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
20/03/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 20/03/1997 prononçant la résolution du pla n et ouvrant une procédure de liquidation judiciai re. Date provisoire de cessation des paiements 26/ 2/1996 Juge Commissaire : M. DALLE René Liquidateu r : Me LOEUILLE Emmanuel 96 Bis rue de Paris 59200 TOURCOING mettant fin à la mission du commissaire a l'execution du plan, autorisant la poursuite d' activite jusqu'au 31/3/1997
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/03/1997
Description
Dépôt le 17/03/1997 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e ROUBAIX - TOURCOING
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/02/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX - TOUR du 20/02/1996 arrêtant le plan de redressement pa r continuation de l'entreprise. Commissaire à l'ex écution du plan : ME LOEUILLE EMMANUEL 122, RUE DE GAND 59200 TOURCOING
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/10/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 24/10/1995 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 23/01/1996.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/07/1995
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 18/07/1995 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 24/10/1995.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
29/03/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 29/3/1995 : JUGEMENT DU 2 8/3/1995 AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUS QU'AU 18/7/1995
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/03/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 20/3/1995 : ORDONNANCE DU 10/3/1995 AUTORSIANT LE RECOURS AUX CONCOURS BANC AIRES: RECONDUCTION DE LA LIGNE D'ESCOMPTE A HAUTE UR DE 400000F AUPRS DE LA BANQUE SCALBERT DUPONT
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/02/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 27/2/1995 : ORDONNANCE DU 16/2/1995 AUTORISANT LES CONCOURS BANCAIRES CONSE NTIS PAR LA BANQUE SCALBERT DUPONT ORDONNANCE DU 1 6/2/1995 AUTORISANT LES CONCOURS BANCAIRES CONSENT IS PAR LA SDBO
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/01/1995
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 26/1/1995 : JUGEMENT DU 2 6/1/1995 OUVRANT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDI CIIARE REGIME GENERAL DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 1/9/1994 REPRESENTANT DES CREANCI ERS : ME LOEUILLE 96BIS RUE DE PARIS TOURCOING ADM INISTRATEUR : ME DARROUSEZ 15BIS RUE F BUISSON 592 00 TOURCOING
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/10/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/10/1994.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/02/1980
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU NO RD DU 13/2/1980 ACTIVITE EFFECTIVEMENT EXERCEE : T RANSPORTS ROUTIERS : SERVICE DES TRANSPORTS DE MAR CHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI TRANSPORTS ROUTIERS : LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET EXPLOITATION FORESTIERE CETTE PARTIE DU FONDS ETANT EXPLOITEE EN QUALITE DE LOCA TAIRE-GERANT. PROPRIETAIRE : VERVISCH JOSEPH RCS 7 0 A 63. INSERTION UNIQUE : LA GAZETTE DU 31/3/1987 . A DATER DU 1/1/1987 MODIFICATION DU 26/8/1992 :A PPORT DE MONSIEUR JOSEPH VERVISCH EN DATE DU 30/6/ 1992 D'UN FONDS D'EXPLOITATION FORESTIERE.... EXPL OITE 196 RUE DE LA LYS HALLUIN MODIFICATION D'OFFI CE DU 25/1/1995 : CE JOUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).