Entreprise : OCTOPUS - SIREN 318 042 991
Identité
Dénomination
OCTOPUS
SIREN (siège)
318 042 991
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1980
Début d’activité
01/12/1980
Date de fin de la personne morale
27/02/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens de tous immeubles ou biens immobiliers, et notamment par location
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
95722.74 EUR
Adresse du siège
7 RUE FELIX LE DANTEC 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEVRIER CATHERINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Quimper
Nom, Prénom(s)
LE GUEN MONIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1980
Siret
31804299100030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens de tous immeubles ou biens immobiliers, et notamment par location
Autres Activités
Acquisition, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens de tous immeubles ou biens immobiliers, et notamment par location
Adresse
7 RUE FELIX LE DANTEC
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1980
Siret
31804299100014
Code APE
702C
Adresse
RTE DE BENODET
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE DELTA
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/02/1998
Siret
31804299100022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
110 BD DE CREAC'H GWEN
29000 , QUIMPER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MME LE GUEN MONIQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
949
Date d'ajout
07/02/2012
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/01/2012 : Ancienne adresse : 110 BD. DE CREACH GWEN - QUIMPER 29000 QUIMPER Nouvelle adresse : 7 rue Felix le Dantec 29000 Quimper Modification relative aux associés à compter du 01/01/2012 : Changement de qualité : LE GUEN Monique, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : FEVRIER Catherine, Co-Gérant devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2250
Date d'ajout
11/05/1998
Description
Réduction du capital RAMENE DE 698 100 FRS A 627 900 FRS (PV AGE DU 20/01/98) - A COMPTER DU 20/01/98 CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : S.C.I. DE MESCRAN NOVELLE : OCTOPUS MODIFICATION DE LA GERANCE : ANCIEN GERANT : DENIC MARGUERITE NOUVEAUX CO-GERANTS : LE GUEN MONIQUE - FEVRIER CATHERINE TRANSFERT DU SIEGE : ANCIENNE ADRESSE : ROUTE DE BENODET - CENTRE DELTA - 29000 - QUIMPER NOUVELLE ADRESSE : 110, BLD DE CREACH GWEN - 29000 - QUIMPER ACTIVITE EXACTE DE LA SOCIETE : L'ACQUISITION, LA GESTION, L'ENTRETIEN ET LA MISE EN VALEUR PAR TOUS MOYENS DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS, ET NOTAMMENT PAR LOCATION (PV AGE DU 09/02/98) - A COMPTER DU 09/02/98
Numéro d'observation
562
Date d'ajout
06/02/1998
Description
Réduction du capital RAMENE DE 897 000 FRS A 698 100 FRS (ACTE NOTARIE DU 31/12/97) - A COMPTER DU 31/12/97
Numéro d'observation
395
Date d'ajout
29/01/1998
Description
Augmentation du capital 10 000 FRS A 897 000 FRS (PV AGE DU 15/12/97) - A COMPTER DU 15/12/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).